Entreprise : SELARL DE KERLEAU - SIREN 511 076 929
Identité
(Entreprise radiée le 17/12/2020)
Dénomination
SELARL DE KERLEAU
SIREN (siège)
511 076 929
Date d'immatriculation au RNE
12/03/2009
Date de fin de la personne morale
11/03/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Capital social
4500 EUR
Adresse du siège
BD DES CHAMPS ELYSEES 91000 EVRY-COURCOURONNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE THOMAS PHILIPPE , ANDRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2009
Siret
51107692900013
Nom commercial
Clinique de l'Essonne
Enseigne
Clinique de l'Essonne
Code APE
8622C - Autres activités des médecins spécialistes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice de la profession de médecin spécialisé anesthésiste.
Adresse
BD Boulevard des Champs Elysées
91000 , Évry - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
36672
Date d'ajout
17/12/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 17/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
86943
Date d'ajout
11/01/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Siège social - Ancienne adresse: BD des Champs Elysées 91000 EVRY, Nouvelle adresse: BD des Champs Elysées EVRY 91000 EVRY COURCOURONNES. Etablissement principal - Ancienne adresse: BD des Champs Elysées 91000 EVRY, Nouvelle adresse: BD des Champs Elysées EVRY 91000 EVRY COURCOURONNES.
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
13/11/2015
Description
Dissolution à compter du 31/10/2015 Nomination de Monsieur Philippe LE THOMAS en qualité de Liquidateur (ancien gérant) selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/10/2015 siège de la liquidation 12/10/2015 parution de la publicité légale dans la Semaine de l'Ile de France du 28 Octobre 2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).