Entreprise : BART CANNISTRA CONSTRUCTION - SIREN 511 076 846
Identité
Dénomination
BART CANNISTRA CONSTRUCTION
SIREN (siège)
511 076 846
Date d'immatriculation au RNE
13/03/2009
Date de fin de la personne morale
12/03/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
4 RUE PASTEUR 94310 ORLY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CANNISTRA BARTOLO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
Orly
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/05/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
19/02/2009
Siret
51107684600019
Code APE
4120B - Construction d'autres bâtiments
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes opération industrielles commerciales de bâtiments travaux publics et travaux d'entretien ainsi que tout travaux d'aménagement intérieurs et extérieurs.
Adresse
4 RUE 4 Rue Pasteur
94310 , Orly - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
69623
Date d'ajout
18/12/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 17/12/2014 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Me Pellegrini Gilles
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
43144
Date d'ajout
17/01/2014
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 17/01/2014 nommant M. Furio Emile juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
12185
Date d'ajout
10/01/2013
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 10/01/2013 nommant M. Bursaux François juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
92833
Date d'ajout
03/05/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 02/05/2012 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2011J00765 désigne liquidateur Me Pellegrini Gilles 4 Avenue Le Parvis de Saint Maur 94100 Saint-Maur-des-Fossés , juge commissaire M. Conteville Jean-Louis , juge commissaire suppléant M. Franck Robert , met fin à la mission de l'administrateur Me Yvon Le Taillanter 8 Place Robert Belvaux 94170 LE PERREUX SUR MARNE
Numéro d'observation
77115
Date d'ajout
03/11/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil , prononce en date du 02/11/2011 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2011J00765 , date de cessation des paiements le 31/05/2010 désigne Juge Commissaire M. Conteville Jean-Louis , Juge Commissaire suppléant M. Franck Robert , Administrateur Me Le Taillanter Yvon 8 Place Robert Belvaux 94170 Le Perreux-sur-Marne avec pour mission : assister la débitrice pour tous les actes de gestion , Mandataire judiciaire Me Pellegrini Gilles 4 Le Parvis de Saint Maur 94100 Saint-Maur-des-Fossés , , et ouvre une période d'observation expirant le 02/05/2012 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).