Entreprise : HABITATS LABEL NATURE - SIREN 511 067 373
Identité
Dénomination
HABITATS LABEL NATURE
SIREN (siège)
511 067 373
Date d'immatriculation au RNE
16/03/2009
Date de fin de la personne morale
15/03/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
80200 EUR
Adresse du siège
RUE CLEMENT ADER 29170 SAINT-EVARZEC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE TROYALAC'H
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GALLETTI FRANCOIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Quimper
Dénomination
SELARL AJIRE
Qualité
Administrateur provisoire
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/03/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
06/02/2009
Siret
51106737300015
Nom commercial
HABITATS LABEL NATURE
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
de l'étude à la réalisation soit à l'importation ou à l'exportation d'habitats en bois ou de sous-ensembles de ces derniers - détenir des participations dans le capital de sociétés ou constituer des sociétés
Adresse
RUE rue Clément Ader
29170 , Saint-Evarzec - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA de Troyalac'h
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14032
Date d'ajout
13/12/2023
Description
Remplacement d'un mandataire de justice Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Quimper en date du 20/11/2023 décidant que le mandat confié à Maître Paul-Henri SORET à titre individuel est à compter du 1er novembre 2023 accompli par la SELARL FLATRES-SORET prise en la personne de Maître Paul-Henri SORET.Date d'effet : 20/11/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
721
Date d'ajout
22/01/2014
Description
Changement de juge-commissaire PAR ORDONNANCE EN DATE DU 20/01/2014 DROUILLARD FABRICE A ETE NOMME EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE COROLLER ANDRE - Date d'effet : 20/01/2014
Numéro d'observation
1683
Date d'ajout
21/03/2011
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire PAR JUGEMENT EN DATE DU 18/03/2011, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER A OUVERT UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE A L'ENCONTRE DE : HABITATS LABEL NATURE A NOMME COROLLER ANDRE EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE ET ME SORET PAUL HENRI 11 RUE DU PALAIS A QUIMPER EN QUALITE DE LIQUIDATEUR, ET A FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 18/03/2011 A COMPTER DU 18/03/2011 - Date d'effet : 18/03/2011
Numéro d'observation
1303
Date d'ajout
04/03/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/12/2010 : Nouveau : SELARL SELARL AJIRE représentée par ROBERT Michel, Administrateur provisoire
Numéro d'observation
5699
Date d'ajout
29/10/2009
Description
Augmentation de capital à compter du 01/07/2009 Ancien : 40000 EUR Nouveau : 80200 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LIQUIDATION JUDICIAIRE (JGT DU TC DE QPER EN DATE DU 18.03.2011)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).