Entreprise : JACARANDA - SIREN 510 819 576
Identité
Dénomination
JACARANDA
SIREN (siège)
510 819 576
Date d'immatriculation au RNE
09/03/2009
Début d’activité
03/02/2009
Date de fin de la personne morale
08/03/2108
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activité principale
Réalisation directe ou indirecte de toutes opérations immobilières
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
9 ZAC LES COTEAUX 97228 SAINTE-LUCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERIE THIERRY , CHRISTIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Les trois îlets
Dénomination
LE GAOULE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Ste Luce
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/02/2009
Siret
51081957600024
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Réalisation directe ou indirecte de toutes opérations immobilières
Adresse
9 ZAC LES COTEAUX
97228 , SAINTE-LUCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/04/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/02/2009
Siret
51081957600016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LAREINTY
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM. PHENIX ZAC
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5883
Date d'ajout
21/12/2010
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 28/04/2010 : Ancienne adresse : C/O ECOFIP - IMMEUBLE PHENIX - ZAC DU LAREINTY 97232 LE LAMENTIN Nouvelle adresse : 9 ZAC les Coteaux 97228 Sainte-Luce Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/04/2010 : Partant : SASU ECOFIP représentée par ASSIER DE POMPIGNAN Thibaub Paul-Marie Roger, Gérant associé Changement de qualité : SARL LE GAOULE représentée par PERIE Thierry Christian, Associé devient Gérant associé Nouveau : PERIE Thierry Christian, Associé indéfiniment responsable Cession de parts sociales.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6832
Date d'ajout
22/10/2009
Description
Modification autre Départ d'un Associè " SARL EVF", suite à la cession totale des parts sociales. Date d'effet : 25/05/2009
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).