Entreprise : NOVAPACK - SIREN 510 788 706
Identité
Dénomination
NOVAPACK
SIREN (siège)
510 788 706
Date d'immatriculation au RNE
13/03/2009
Début d’activité
13/02/2009
Dissolution
Date de fin de la personne morale
12/03/2108
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Fabrication de composant électronique.
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
1900000 EUR
Adresse du siège
14 RUE DES GLAIRAUX 38120 SAINT-EGREVE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT GROUPE ATOLL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE LANGLADE RENAUD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Villemoirieu
Nom, Prénom(s)
STEDILE JEAN-MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Sillingy
Dénomination
CABINET PIERRE REMISE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Chavanod
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/02/2009
Siret
51078870600016
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fabrication de composant électronique.
Adresse
14 RUE DES GLAIRAUX
38120 , SAINT-EGREVE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT GROUPE ATOLL
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F19/020259
Date d'ajout
29/10/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 29/10/2019 prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Dissolution de plein droit de la personne morale par application de l'article 1844-7-7° du code civil.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/018477
Date d'ajout
19/12/2016
Description
Par ordonnance en date du 19/12/2016, le Président du tribunal de commerce de Grenoble a remplacé Me Rémi SAINT-PIERRE dans ses fonctions d'administrateur judiciaire par la SELARL AJ UP 14 rue Dominique Villars à Grenoble.
Numéro d'observation
F16/015413
Date d'ajout
18/10/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 18/10/2016 prononçant la Conversion du Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire - Liquidateur judiciaire : Me SERRANO Philippe 61 BOULEVARD DES ALPES 38240 MEYLAN - Date de cessation des paiements : 15/10/2015
Numéro d'observation
F16/011315
Date d'ajout
26/07/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 26/07/2016 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Me SERRANO Philippe 61 BOULEVARD DES ALPES 38240 MEYLAN, Administrateur judiciaire : Me SAINT PIERRE Rémi 14 RUE DOMINIQUE VILLARS 38000 GRENOBLE mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 15/10/2015
Numéro d'observation
F09/006615
Date d'ajout
19/05/2009
Description
Apport partiel d'actif : sociétés ayant participé à l'opération : - NovaPack Technologies SARL 14 Rue des Glairaux 38120 SAINT-EGREVE, 449 252 485 RCS GTC Grenoble - MICROPAC RCS Etranger Via Gargarin FIZZONASCO DI PIEVE EMANUELE 20090 ITALIE - DTP ZI de la Plaine 01580 IZERNORE (377 587 636 RCS BOURG EN BRESSE ) avec date d'effet au 15/04/2009
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).