Entreprise : J.C.B.C. - SIREN 510 573 678
Identité
Dénomination
J.C.B.C.
SIREN (siège)
510 573 678
Date d'immatriculation au RNE
24/02/2009
Début d’activité
31/12/2008
Date de fin de la personne morale
23/02/2108
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
31/03/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
L'acquisition, la gestion et la disposition de toutes parts sociales et valeurs mobilières émises à quelque titre que ce soit par des sociétés françaises ou étrangères. Toutes activités de prestations de services en faveur de toutes sociétés
Code APE
6619B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Capital social
1968100 EUR
Adresse du siège
LA GARDE 48200 ALBARET-SAINTE-MARIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUNEL CHRISTOPHE , JEAN , LUC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
Albaret-Sainte-Marie
Nom, Prénom(s)
LEVY CLAUDINE , MARIE , ANGELINA
Nom d'usage
BRUNEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Albaret-Sainte-Marie
Dénomination
AUDIT ASSOCIES MEDITERRANEE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Jean-de-vedas
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/12/2008
Siret
51057367800016
Code APE
6619B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
L'acquisition, la gestion et la disposition de toutes parts sociales et valeurs mobilières émises à quelque titre que ce soit par des sociétés françaises ou étrangères. Toutes activités de prestations de services en faveur de toutes sociétés
Autres Activités
L'acquisition, la gestion et la disposition de toutes parts sociales et valeurs mobilières émises à quelque titre que ce soit par des sociétés françaises ou étrangères. Toutes activités de prestations de services en faveur de toutes sociétés
Adresse
LA GARDE
48200 , ALBARET-SAINTE-MARIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1019
Date d'ajout
11/07/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/02/2019 : Partant : KPMG AUDIT SUD OUEST (SAS), Commissaire aux comptes suppléant Partant : KPMG AUDIT SUD-EST (SAS), Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : AUDIT ASSOCIES MEDITERRANEE (SAS), Commissaire aux comptes titulaire
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
605
Date d'ajout
25/04/2017
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/03/2017 : Partant : BRUNEL Jean-Charles Régis, Président Nouveau : BRUNEL Christophe Jean Luc, Président
Numéro d'observation
312
Date d'ajout
03/03/2016
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 29/01/2016
Numéro d'observation
107
Date d'ajout
22/01/2014
Description
Transformation de la société à compter du 27/12/2013 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Augmentation de capital à compter du 27/12/2013 Ancien : 1 297 600 EUR Nouveau : 1 968 100 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/12/2013 : Changement de qualité : BRUNEL Jean-Charles Régis, Gérant devient Directeur général Changement de qualité : BRUNEL Christophe Jean Luc, Gérant devient Président Changement de qualité : BRUNEL Claudine Marie Angélina, Gérante devient Directeur général
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).