Entreprise : VOCATION COIFFEUR - SIREN 510 542 343
Identité
Dénomination
VOCATION COIFFEUR
SIREN (siège)
510 542 343
Date d'immatriculation au RNE
20/02/2009
Début d’activité
16/02/2009
Date de fin de la personne morale
19/02/2108
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
École de coiffure salon de coiffure mixte avec prestations et ventes de produits, activité de formation professionnelle, notamment dans le domaine de la coiffure
Code APE
8532Z - Enseignement secondaire technique ou professionnel
Code APRM
9602AA - Coiffure en salon
Capital social
9800 EUR
Adresse du siège
5 AV DES VALLEES 64000 PAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAZAUTETS BRUNO , JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Jurançon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/02/2009
Siret
51054234300015
Code APE
8532Z - Enseignement secondaire technique ou professionnel
Code APRM
9602AA - Coiffure en salon
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Ecole de coiffure salon de coiffure mixte avec prestations et ventes de produits, activité de formation professionnelle, notamment dans le domaine de la coiffure
Code APRM
9602AA - Coiffure en salon
Code APRM
9602AA - Coiffure en salon
Adresse
5 AV DES VALLEES
64000 , PAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
7959
Date d'ajout
20/10/2020
Description
Radiation du RCS le 20/10/2020 avec effet au 02/10/2020 Le Tribunal de commerce de PAU, par un jugement en date du 02/10/2020 a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
460
Date d'ajout
22/01/2018
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire Par jugement en date du 16/01/2018, le tribunal de commerce de Pau a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire Date provisoire de cessation des paiements :09/01/2018 A été désigné en qualité de liquidateur la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître Yann Branco-Fernandes demeurant à Pau 2, rue Thomas Edison chez qui les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la parution au BODACC. Date d'effet : 16/01/2018
Numéro d'observation
1430
Date d'ajout
27/02/2013
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 15/01/2013
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J065 2018-01-16 Ouverture liquidation judiciaire 2018-06-18 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE PAU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE PAU BRANCO FERNANDES
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).