Entreprise : FERMETURES SECURITE AUTOMATISMES - SIREN 510 390 065
Identité
Dénomination
FERMETURES SECURITE AUTOMATISMES
SIREN (siège)
510 390 065
Date d'immatriculation au RNE
11/02/2009
Date de fin de la personne morale
10/02/2108
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
LES FENIALS 12200 MONTEILS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAMPOS JOAQUIM
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Monteils
Nom, Prénom(s)
NATTES REGIS , JEAN , JULIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1977
Commune de résidence
Monteils
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/07/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/02/2009
Siret
51039006500017
Nom commercial
FSA
Code APE
4329B - Autres travaux d'installation n.c.a.
Code APRM
4329BB - Montage de clôtures et de grilles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, revente, pose et entretien d'automatismes de sécurité
Code APRM
4329BB - Montage de clôtures et de grilles
Code APRM
4329BB - Montage de clôtures et de grilles
Adresse
les Fénials
12200 , Monteils - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6004
Date d'ajout
27/09/2019
Description
Jugement du 01/07/2015 du Tribunal de Grande Instance de Rodez prononçant à l'encontre de CAMPOS Joaquim l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5714
Date d'ajout
26/11/2015
Description
Radiation du RCS le 26/11/2015 avec effet au 24/11/2015 EN DATE DU 24/11/2015, JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF LIQUIDATION JUDICIAIRE : 24/07/2012
Numéro d'observation
1416
Date d'ajout
28/03/2013
Description
En date du 22/03/2013, Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Rodez DESIGNANT la SELARL FHB, représentée par Maître Jean-François BLANC, 2, rue d'Athènes, 12000 RODEZ en qualité d'Administrateur Judiciaire en remplacement de Maître Jean-François BLANC à compter du 01/02/2013.
Numéro d'observation
3486
Date d'ajout
26/07/2012
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure PAR JUGEMENT EN DATE DU 24/07/2012, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE, A CONFIRME : JUGE COMMISSAIRE : M. CHARRIE Bernard JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : M. BOUTONNET Jean-François A NOMME Maître Vincent AUSSEL 266, Place Ernest Granier 34000 MONTPELLIER COMME MANDATAIRE LIQUIDATEUR ET A MAINTENU AU 24/04/2012 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 24/07/2012
Numéro d'observation
2520
Date d'ajout
24/05/2012
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 22/05/2012, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SUSDITE SOCIETE. A NOMME M. CHARRIE Bernard COMME JUGE-COMMISSAIRE, A NOMME M. BOUTONNET Jean-François COMME JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT. A NOMME Maître Vincent AUSSEL demeurant 266, Place Ernest Granier 34000 MONTPELLIER COMME MANDATAIRE JUDICIAIRE. A FIXE AU 24/04/2012 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION DE SIX MOIS. A NOMME Maître Jean-François BLANC demeurant 2, rue d'Athènes12000 RODEZ EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE AVEC MISSION d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion. Date d'effet : 22/05/2012
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).