Entreprise : SCI HARFAURVAL - SIREN 510 345 457
Identité
(Entreprise radiée le 04/05/2022)
Dénomination
SCI HARFAURVAL
SIREN (siège)
510 345 457
Date d'immatriculation au RNE
06/02/2009
Date de fin de la personne morale
05/02/2099
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
960 EUR
Adresse du siège
18 RUE LOSSERAND 37100 TOURS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DES AYETTES DE CLERVAL ERIC , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Luynes
Nom, Prénom(s)
DESSIRIER NATHALIE , GABRIELLE , MARIE
Nom d'usage
FAURE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
DESSIRIER ANNE , GENEVIEVE , JEANNE
Nom d'usage
HARDIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
DE LA ROCHE SAINT-ANDRE ANNE-YVONNE , MARI
Nom d'usage
DES AYETTES DE CLERVAL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Luynes
Nom, Prénom(s)
PASQUIER STEPHANE , BERNARD , OSMO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
Luynes
Nom, Prénom(s)
FAURE MICHEL , MARC , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
HARDIN VINCENT , JEAN , JOSEPH
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Tours
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/12/2008
Siret
51034545700012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Adresse
18 RUE 18 rue Losserand
37000 , Tours - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
04/05/2022
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 15-03-2022 AVEC DATE D'EFFET AU 01-05-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
25/04/2022
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 15-03-2022, JOURNAL PUBLICATEUR : lanouvellerepublique.fr DU : 29-04-2022, adresse de liquidation : au siège social
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).