Entreprise : CERTITUDE ENERGIE ACCOMPAGNEMENT - SIREN 510 333 107
Identité
Dénomination
CERTITUDE ENERGIE ACCOMPAGNEMENT
Sigle
C.E.A.
SIREN (siège)
510 333 107
Date d'immatriculation au RNE
15/12/2014
Début d’activité
14/11/2014
Date de fin de la personne morale
14/12/2108
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Accompagnement et développement de projets concernant les énergies renouvelables.
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
126000 EUR
Adresse du siège
AUBVIDEYRE 15500 LA CHAPELLE-LAURENT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TROUPENAT DOMINIQUE , RAYMOND , LUC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
La Chapelle-Laurent
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/11/2014
Siret
51033310700058
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Accompagnement et développement de projets concernant les énergies renouvelables.
Adresse
AUBVIDEYRE
15500 , LA CHAPELLE-LAURENT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/07/2011
Siret
51033310700025
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Accompagnement et développement de projets concernant les énergies renouvelables, prestations administratives et animations pour le compte de filiales
Adresse
17 ALL EVARISTE GALOIS
63170 , AUBIERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/03/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/11/2014
Siret
51033310700041
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
LE BOURG
15500 , LA CHAPELLE-LAURENT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/11/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2009
Siret
51033310700017
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
LE BOURG
43450 , AUTRAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/03/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/11/2011
Siret
51033310700033
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
1 RUE DU 8 MAI 1945
43750 , VALS-PRES-LE-PUY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/000407
Date d'ajout
04/02/2020
Description
Ordonnance du Président en date du 04/02/2020 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur LE MANAC'H Gilles en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/002941
Date d'ajout
20/12/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac en date du 20/12/2019 prononçant la conversion en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 20/01/2020. Liquidateur judiciaire : SELARL THIERRY SUDRE 2 avenue Raymond Bergougnan 63000 Clermont-Ferrand
Numéro d'observation
16956
Date d'ajout
20/12/2019
Description
Suivant jugement en date du 20/12/2019, le Tribunal de Commerce d'Aurillac a prononcé la conversion en liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité jusqu'au 20/01/2020 Liquidateur : SELARL SUDRE représentée par Maître Thierry SUDRE - 2 avenue Raymond Bergougnan 63000 Clermont Ferrand
Numéro d'observation
14369
Date d'ajout
28/10/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'AURILLAC en date du 18 octobre 2019. Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Date de cessation des paiements :4 octobre 2019. mandataire judiciaire SELARL SUDRE, représentée par Maître Thierry SUDRE, 2, avenue Raymond Bergougnan - 63100 CLERMONT-FERRAND
Numéro d'observation
F19/002400
Date d'ajout
18/10/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac en date du 18/10/2019 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur DEBLADIS Daniel, Mandataire judiciaire : SELARL THIERRY SUDRE 2 avenue Raymond Bergougnan 63000 Clermont-Ferrand. Date de cessation des paiements : 04/10/2019
Numéro d'observation
F15/000269
Date d'ajout
04/02/2015
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 24/01/2015.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).