Entreprise : S.A.S I.B.D CONSULTING GROUP - SIREN 510 267 511
Identité
Dénomination
S.A.S I.B.D CONSULTING GROUP
SIREN (siège)
510 267 511
Date d'immatriculation au RNE
09/02/2009
Date de fin de la personne morale
08/02/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
16 AV HOCHE 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MACKOSSAUD JEAN , PATRICK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
GRILLET HENRI
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SA PRAXOR
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/03/2014
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/01/2009
Siret
51026751100010
Nom commercial
I.B.D GROUP
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil en stratégie et optimisation des coûts Pme/Pmi
Adresse
16 AV 16 avenue Hoche
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2009B0248411
Date d'ajout
14/12/2022
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 14/12/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
30/01/2018
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE Paris EN DATE DU 30-01-2018 A PRONONCE LA FAILLITE PERSONNELLE DE M. Jean-Patrick Mackossaud POUR UNE DUREE DE 15 ANS SOUS LE NUMERO P201400786
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
05/03/2014
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 05/03/2014, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201400786, date de cessation des paiements le 05/09/2012, et a désigné : juge commissaire M. Yves Cardi liquidateur SCP B.T.S.G en la personne de Me Denis Gasnier 3 rue Troyon 75017 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).