Entreprise : SAS CBP - SIREN 510 259 013
Identité
(Entreprise radiée le 27/06/2017)
Dénomination
SAS CBP
SIREN (siège)
510 259 013
Date d'immatriculation au RNE
11/01/2016
Date de fin de la personne morale
10/01/2108
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
45000 EUR
Adresse du siège
155 RUE DU DOCTEUR BAUER 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ENERGY PARK 4
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VAILLANT PAUL , EVARISTE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ASCAUDIT GROUPE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Ouen
Dénomination
RSM PARIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/04/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/2009
Siret
51025901300025
Nom commercial
CABINET BERNARD PLUCHET
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La réalisation directe ou indirecte de toutes études conseils expertises contrôles techniques se rapportant à tous types d'appareils et appareillages liés au bâtiment et à la construction tant en France qu'a l'étranger
Adresse
155 RUE 155 Rue du Docteur Bauer Energy Park 4
93400 , Saint-Ouen - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ENERGY PARK 4
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/11/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2009
Siret
51025901300017
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
10 RUE VICTOR HUGO
95170 , DEUIL-LA-BARRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
10-12
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
40772
Date d'ajout
27/06/2017
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine réalisée le 20/06/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14300
Date d'ajout
11/01/2016
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège date d'effet 25 novembre 2015
Numéro d'observation
7967
Date d'ajout
24/04/2009
Description
Cession de clientèle civile par Monsieur Bernard PLUCHET, demeurant 10-12, rue Victor Hugo - 95170 DEUIL LA BARRE, RCS PONTOISE 638 103 630 à la SAS CBP RCS PONTOISE 510 529 013. Objet : clientèle civile liée à l'activité d'ingénierie et d'études techniques. Date de propriété jouissance : 01/02/2009. Montant de l'acquisition : 297.750 euros. Journal de Parution : l'Echo Le Régional du 10/04/2009. Les oppositions seront reçues au fonds pour la validité sis 10-12, rue Victor Hugo - 95170 DEUIL LA BARRE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).