Entreprise : CORBEL CONSEIL - SIREN 510 240 005
Identité
Dénomination
CORBEL CONSEIL
SIREN (siège)
510 240 005
Date d'immatriculation au RNE
04/02/2009
Début d’activité
26/01/2009
Date de fin de la personne morale
03/02/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Conseil pour la gestion des affaires, conseil en organisation, édition de journaux et de tous supports d'information, transactions en oeuvres d'art
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
57000 EUR
Adresse du siège
3 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORBEL JEAN-PIERRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Garches
Dénomination
CID & Associés
Qualité
Administrateur provisoire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/01/2009
Siret
51024000500031
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour la gestion des affaires, conseil en organisation, édition de journaux et de tous supports d'information, transactions en oeuvres d'art
Adresse
3 RUE DE PENTHIEVRE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/11/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/01/2009
Siret
51024000500015
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
103 RUE LA BOETIE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/11/2010
Siret
51024000500023
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
35 RUE VIVIENNE
75002 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
35-37
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2009B0215425
Date d'ajout
25/06/2020
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 25/06/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2009B0215423
Date d'ajout
30/10/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 30/10/2018, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201802728, date de cessation des paiements le 01/05/2017, et a désigné : juge commissaire M. Guillaume Simon liquidateur SELARL FIDES en la personne de Me Pablo Castanon 5 rue de Palestro 75002 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
09/09/2009
Description
Immatriculation au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 09 047 654
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).