Entreprise : SOCIETE CIVILE DU BOIS DE LA HARMEE - SIREN 510 209 786
Identité
(Entreprise radiée le 03/01/2022)
Dénomination
SOCIETE CIVILE DU BOIS DE LA HARMEE
SIREN (siège)
510 209 786
Date d'immatriculation au RNE
27/01/2009
Date de fin de la personne morale
26/01/2108
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
36000 EUR
Adresse du siège
MANOIR DE MONTFLAMBERT 51160 MUTIGNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LHEUREUX GEORGES , CLEMENT , ROGER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Mutigny
Nom, Prénom(s)
ROGER POL , ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
Ay-Champagne
Dénomination
CHAMPAGNE GEORGES CLEMENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Mutigny
Dénomination
"EARL DE LA TUILERIE"
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Mutigny
Dénomination
EARL CHAMPAGNE HUBERT BILLIARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Avenay-val-d'or
Dénomination
REMION ROMAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Fontaine-sur-Ay
Dénomination
VIGNOBLE DU TONNEAU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Ay-Champagne
Dénomination
ROGER RENE ET FILS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Ay-Champagne
Dénomination
SOCIETE DU FRANC TRESOR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Avenay-Val-d'or
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/12/2008
Siret
51020978600019
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise à bail emphytéotique de deux parcelles en nature de bois, administration, aménagement et exploitation de ces parcelles soit directement pourvu que cette exploitation conserve un caractère civil, soit par la conclusion de baux au profit de ses associés et plus généralement toutes opérations se rattachant à cet objet
Adresse
Manoir de Montflambert
51160 , Mutigny - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
03/01/2022
Description
Radiation du RCS Reims le 03/01/2022 avec effet au 31/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/07/2021
Description
Dissolution à compter du 25/06/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 25/06/2021, liquidateur : LHEUREUX Georges Clément Roger, siège de la liquidation : Manoir de Montflambert 51160 Mutigny, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches Matot Braine paru le 05/07/2021
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
27/01/2009
Description
(Divers) Acte consitutif déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'Epernay le 27/01/09. Publicité : Petites Affiches Matot Braine du 26/01/09
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).