Entreprise : FRANCOMTOISE D'OSSATURE BOIS - SIREN 510 173 818
Identité
Dénomination
FRANCOMTOISE D'OSSATURE BOIS
SIREN (siège)
510 173 818
Date d'immatriculation au RNE
30/01/2009
Début d’activité
21/01/2009
Date de fin de la personne morale
02/02/2108
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Conception et fabrication d'ensembles en bois, notamment de chalets, maisons à ossature bois, structure en bois.
Code APE
1623Z - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Code APRM
1623ZZ - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
GRANDE RUE 70140 SAUVIGNEY-LES-PESMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MIRBEY CHRISTOPHE , JOEL , PATRICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
Sauvigney-les-Pesmes
Nom, Prénom(s)
MIRBEY CHRISTOPHE
Nom d'usage
MIRBEY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
SAUVIGNEY LES PESMES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/01/2009
Siret
51017381800012
Nom commercial
FRANCOMTOISE D'OSSATURE BOIS
Code APE
1623Z - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Code APRM
1623ZZ - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Conception et fabrication d'ensembles en bois, notamment de chalets, maisons à ossature bois, structure en bois.
Code APRM
1623ZZ - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Autres Activités
FABRICATION D'ENSEMBLES EN BOIS (CHALETS, MAISONS OSSATURE BOIS, STRUCTURE BOIS)
Code APRM
1623ZZ - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Adresse
GRANDE RUE
70140 , SAUVIGNEY-LES-PESMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
783
Date d'ajout
14/03/2014
Description
Transformation de la société à compter du 20/12/2013 : Ancienne forme : Société par actions simplifiée (SAS) Nouvelle forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/12/2013 : Partant : AUDITEX (SAS), Commissaire aux comptes suppléant Partant : ERNST ET YOUNG ET AUTRES (SAS), Commissaire aux comptes titulaire Changement de qualité : MIRBEY Christophe Joël Patrice, Président devient Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1696
Date d'ajout
22/06/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 07/06/2010 : Nouveau : SAS ERNST ET YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SAS AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).