Entreprise : AREA-HPVA - SIREN 510 154 446
Identité
(Entreprise radiée le 01/03/2023)
Dénomination
AREA-HPVA
SIREN (siège)
510 154 446
Date d'immatriculation au RNE
29/01/2009
Fermeture de l'établissement - 51015444600023
- Date d'effet de la fermeture : 12/09/2022
Fermeture de l'établissement - 51015444600015
- Date d'effet de la fermeture : 01/09/2012
Date de fin de la personne morale
28/01/2059
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
20 AV DE LA RECONNAISSANCE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE DU RECUEIL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAES ANNE-SOPHIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1981
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Nom, Prénom(s)
RADJEF AHMED
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
Toufflers
Nom, Prénom(s)
DORCHIN LISE
Nom d'usage
DEBRABANT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1980
Commune de résidence
Villeneuve d'Ascq
Nom, Prénom(s)
GRZYBOWSKI MAREK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
Villeneuve d'Ascq
Nom, Prénom(s)
DUCLOY JEAN-CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Villeneuve d'Ascq
Nom, Prénom(s)
LUCE-CHRETIEN FRANCOISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
VILLENEUVE D ASCQ
Nom, Prénom(s)
ARNALSTEEN BRUNO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1977
Commune de résidence
Wasquehal
Nom, Prénom(s)
DUPONT JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Gondecourt
Nom, Prénom(s)
MAKHOTINE OLIVIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Saint-André-lez-Lille
Nom, Prénom(s)
LEMAIRE JEAN-SEBASTIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1975
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Dénomination
SELARL DOCTEUR FRANCOIS FOVET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq CEDEX
Dénomination
SELARL DOCTEUR BRUNO ARNALSTEEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Wasquehal
Dénomination
SELARL DU DOCTEUR BENJAMIN ROTH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Villeneuve d'Ascq
Dénomination
SELARL DES DOCTEURS MAKHOTINE-DUPONT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Croix
Dénomination
SELARL DR PILLA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/2009
Siret
51015444600015
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Nature de l'établissement
Activité principale
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Adresse
34 AV DE FLANDRE
59170 , CROIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/09/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/2012
Siret
51015444600023
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise en commun des moyens utiles à l'exercice de la profession de ses membres
Adresse
20 AV Zone du Recueil 20 avenue de la Reconnaissance
59657 , Villeneuve d'Ascq CEDEX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE DU RECUEIL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
36
Date d'ajout
01/03/2023
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 12-09-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
29
Date d'ajout
01/03/2023
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 12-09-2022, JOURNAL PUBLICATEUR : La Croix du Nord DU : 17-02-2023, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
29/01/2009
Description
Date de début d'activité dans le ressort : 02/01/2009.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
29/01/2009
Description
Historique : Publication Légale : la Gazette du 22 /01/2009
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).