Entreprise : TEXTILES DE FRANCE SAS - SIREN 510 154 073
Identité
(Entreprise radiée le 23/09/2022)
Dénomination
TEXTILES DE FRANCE SAS
SIREN (siège)
510 154 073
Date d'immatriculation au RNE
27/01/2009
Date de fin de la personne morale
26/01/2099
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
30/09/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
120000 EUR
Adresse du siège
12 RUE DE LA LYS 59250 HALLUIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
12-24
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUGGEMAN PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Tourcoing
Nom, Prénom(s)
WILLEFERT DAMIEN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Commune de résidence
Hantay
Nom, Prénom(s)
WILLEFERT ANTOINE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Commune de résidence
LAVENTIE
Dénomination
SCEC CABINET J. CATEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/11/2011
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/01/2009
Siret
51015407300017
Code APE
1320Z - Tissage
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication et commercialisation de tous tissus textiles, tissus d'ameublement, coutil, velours
Adresse
12 RUE 12-24 rue de la Lys
59250 , Halluin - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
12-24
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
23/09/2022
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
23/09/2022
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 16/09/2022 .
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
03/11/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 03/11/2011 ouvrant une procédure de liquid ation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'a u 10/11/2011 inclus Cessation des paiements en dat e du 30/09/2011. Juge Commissaire : Mr TIBERGHIEN CLAUDE Liquidateur : S.E.L. SELURL DEPREUX SEBASTI EN prise en la personne de ME DEPREUX Sébastien 21 résidence Flandre 59170 Croix
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
27/01/2009
Description
Historique : Publication Légale : La Gazette du 29 /01/2009
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).