Entreprise : MS GROUPE - SIREN 510 090 343
Identité
(Entreprise radiée le 28/02/2019)
Dénomination
MS GROUPE
SIREN (siège)
510 090 343
Date d'immatriculation au RNE
20/01/2009
Fermeture de l'établissement - 51009034300029
- Date d'effet de la fermeture : 29/06/2017
Fermeture de l'établissement - 51009034300011
- Date d'effet de la fermeture : 26/06/2015
Fermeture de l'établissement - 51009034300037
- Date d'effet de la fermeture : 27/12/2018
Date de fin de la personne morale
19/01/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
30/06/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2300000 EUR
Adresse du siège
10 CHE DU VIEUX CHENE 38240 MEYLAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TODESCO PHILIPPE , RENE , HIPPOLYTE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Meylan
Nom, Prénom(s)
CHAMBON ETIC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Seyssinet-Pariset
Dénomination
ALEO
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Grenoble
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/06/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2009
Siret
51009034300011
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
6 A CHE DES PRES
38240 , MEYLAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
6 A
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/06/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2009
Siret
51009034300029
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes prestations de conseil, assistance commerciale, management, recherche et développement. Prise de participations dans toutes entreprises exerçant leur activité dans le secteur des énergies renouvelables.
Adresse
33 BD 33 Boulevard des Alpes
38240 , Meylan - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/06/2017
Siret
51009034300037
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
10 CHE DU VIEUX CHENE
38240 , MEYLAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F15/016468
Date d'ajout
06/10/2015
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 6A Chemin des Prés 38240 MEYLAN au 33 Boulevard des Alpes 38240 MEYLAN à compter du 26/06/2015.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).