Entreprise : LIGHTS ENERGIE DISTRIBUTION - SIREN 509 995 155
Identité
Dénomination
LIGHTS ENERGIE DISTRIBUTION
Sigle
L.E.D.
SIREN (siège)
509 995 155
Date d'immatriculation au RNE
26/01/2009
Date de fin de la personne morale
25/01/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital minimum
1000 EUR
Adresse du siège
33 AV ESPRIT ARMANDO 83500 LA SEYNE-SUR-MER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE FONTAINEBLEAU BAT B
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COMMAN ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
La Seyne-sur-Mer
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/07/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/01/2009
Siret
50999515500017
Nom commercial
LIGHTS ENERGIE DISTRIBUTION
Code APE
3514Z - Commerce d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Importation, négoce, achat, commercialisation en gros ou au détail de produits dans les domaines de l'éclairage.
Adresse
33 AV 33 Avenue Esprit Armando Le Fontainebleau Bât. B
83500 , La Seyne-sur-Mer - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE FONTAINEBLEAU BAT B
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3340
Date d'ajout
27/04/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 27/04/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Scp Br Associés prise en la personne de Me Michel Bes . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 27/04/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11579
Date d'ajout
17/10/2013
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Toulon rendue le 14/10/2013 nommant Scp Br Associés prise en la personne de Me Michel Bes 59 Avenue Maréchal Foch 83000 Toulon liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
82251
Date d'ajout
26/07/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 26/07/2012 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2012J00069 désigne liquidateur Me Bor Henri 59 Avenue Maréchal Foch 83000 Toulon , juge commissaire M. Poveda , juge commissaire suppléant Mme Dubec
Numéro d'observation
70921
Date d'ajout
08/02/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon , prononce en date du 06/02/2012 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2012J00069 , date de cessation des paiements le 06/02/2012 désigne Juge Commissaire M. Poveda , Juge Commissaire suppléant Mme Dubec , Mandataire judiciaire Me Bor Henri 59 Avenue Maréchal Foch 83000 Toulon , , et ouvre une période d'observation expirant le 06/08/2012 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).