Entreprise : AYONIS - SIREN 509 823 746
Identité
Dénomination
AYONIS
SIREN (siège)
509 823 746
Date d'immatriculation au RNE
13/01/2009
Début d’activité
22/01/2009
Date de fin de la personne morale
12/01/2108
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Etude conception réalisation commercialisation de système de métrologie de système de vision industrielle et de système informatique.
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
1355225 EUR
Adresse du siège
RUE DU PORT 27400 LOUVIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUCHERIE CHRISTOPHE
Qualité
Président du conseil d’administration, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Les Andelys
Nom, Prénom(s)
SOTIN MAELIG
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1980
Commune de résidence
La Chapelle Bois des Faulx
Dénomination
HOLDING LAYA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Autheuil-Authouillet
Dénomination
Cabinet BLOIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Evreux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/01/2009
Siret
50982374600011
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Etude conception réalisation commercialisation de système de métrologie de système de vision industrielle et de système informatique.
Adresse
RUE DU PORT
27400 , LOUVIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
04/12/2017
Siret
50982374600029
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Étude, conception, réalisation, commercialisation de système de métrologie, de système de vision industrielle et de système informatique
Adresse
1 AV DE LA GARE TGV
90400 , MEROUX-MOVAL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BUREAU AZAP
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5613
Date d'ajout
19/08/2022
Description
Jugement du Tribunal de commerce de Evreux en date du 21 juillet 2022 arrête le plan de cession au profit de : SAS ALTIMET
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5284
Date d'ajout
05/08/2022
Description
Par Jugement en date du 13 juillet 2022, le Tribunal de commerce d'Evreux a prononcé la liquidation judiciaire, a désigné en qualité de liquidateur : la SCP Mandateam représentée par Me Maxime Diesbecq 9 Rue Ducy 27000 Évreux, a autorisé le maintien de l'activité jusqu'au 31 juillet 2022.
Numéro d'observation
5283
Date d'ajout
05/08/2022
Description
Jugement du Tribunal de commerce de Evreux en date du 16 juin 2022 modifiant la mission de l'administrateur. Nouvelle mission de : assurer seule et entièrement l'administration de la société AYONIS.
Numéro d'observation
7592
Date d'ajout
21/07/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux en date du 21/07/2022 arrête le plan de cession au profit de : SAS ALTIMET
Numéro d'observation
7440
Date d'ajout
13/07/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux en date du 13/07/2022 a prononcé la liquidation judiciaire, désigne liquidateur SCP Mandateam représentée par Me Maxime Diesbecq 9 Rue Ducy 27000 Évreux, autorise le maintien de l'activité jusqu'au 31/07/2022
Numéro d'observation
6383
Date d'ajout
16/06/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux en date du 16/06/2022 modifiant la mission de l'administrateur. Nouvelle mission de assurer seule et entièrement l'administration de la société AYONIS
Numéro d'observation
4215
Date d'ajout
09/06/2022
Description
Jugement du Tribunal de commerce de Evreux, prononce en date du 2 juin 2022 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 24/05/2022 désigne administrateur la SELARL Fhb représentée par Me Dür -17 Rue du Port 27400 Louviers avec pour mission : assister la société débitrice dans tous les actes de gestion, mandataire judiciaire la SCP Mandateam représentée par Me Maxime Diesbecq - 9 Rue Ducy 27000 Évreux et ouvre une période d'observation expirant le 2/12/2022. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au BODACC.
Numéro d'observation
5884
Date d'ajout
02/06/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux, prononce en date du 02/06/2022, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 24/05/2022 désigne Administrateur SELARL Fhb représentée par Me Dür 17 Rue du Port 27400 Louviers avec pour mission : Assister la société débitrice dans tous les actes de gestion, Mandataire judiciaire SCP Mandateam représentée par Me Maxime Diesbecq 9 Rue Ducy 27000 Évreux, et ouvre une période d'observation expirant le 02/12/2022 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc Nature de la procédure d'insolvabilité : non concernée .
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
30/01/2009
Description
Observations concernant l'établissement situé rue Du Port 27400 Louviers : art R 123.39 du code de commerce activité exercée dans l'attente del'accomplissement des actes d' un plan de cession autorisé par jugement du Greffe du tribunal de commerce d'Evreux en date du 22 janvier 2009 cédant: SAS AYONIS rue sainte Marguerite parc d'affaires des portes 27 VAL DE REUIL
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).