Entreprise : BOV DIFFUSION - SIREN 509 809 802
Identité
Dénomination
BOV DIFFUSION
SIREN (siège)
509 809 802
Date d'immatriculation au RNE
16/04/2014
Début d’activité
01/04/2014
Date de fin de la personne morale
15/04/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Activités administratives pour le négoce de bestiaux, de viandes en gros et demi-gros, de tous produits agricoles ou alimentaires
Code APE
4623Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
25 RTE DE COULOMMES 08310 PAUVRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PONSARDIN HERVE , RAOUL , ROBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Pauvres
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2014
Siret
50980980200051
Code APE
4623Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Activités administratives pour le négoce de bestiaux, de viandes en gros et demi-gros, de tous produits agricoles ou alimentaires
Adresse
25 RTE DE COULOMMES
08310 , PAUVRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
31/12/2011
Siret
50980980200036
Code APE
4623Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commerce de vente de bestiaux d'élevage et de commerce de viande en gros
Adresse
36 RUE DE BITCHE
57200 , SARREGUEMINES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
31/12/2011
Siret
50980980200028
Code APE
4623Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commerce de vente de bestiaux d'élevage et de commerce de viande en gros
Adresse
57670 , NELLING - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FERME DU MOULIN BAS
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/06/2012
Siret
50980980200044
Code APE
4623Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commerce de gros d'animaux vivants
Adresse
7 RUE DU MOULIN
57330 , ESCHERANGE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Molvange
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/01/2009
Siret
50980980200010
Code APE
4623Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Négoce de bestiaux, de viandes en gros et demi-gros, de tous produits agricoles ou alimentaires
Adresse
5 RUE AUSONE
57100 , THIONVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
24/09/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de SEDAN en date du 23/09/2021 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
21/01/2021
Description
Le Tribunal de Commerce de SEDAN a prononcé, en date du 21/01/2021, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2021/12, date de cessation des paiements le 03/12/2020, et a désigné Monsieur Georges TILLET : Juge Commissaire, Juge Commissaire suppléant Monsieur Vincent MICHEL, liquidateur SELARL Bruno RAULET, prise en la personne de Maître RAULET 34 rue des Moulins 51715 REIMS CEDEX. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
17/09/2018
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 22-08-2018
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
16/12/2016
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 25-11-2016
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/07/2014
Description
Siège social transféré du 5, rue Ausone 57100 THIONVILLE au : 25 Route de Coulommes 08310 PAUVRES (ancien établissement secondaire) suivant assemblée générale extraordinaire en date du 20 juin 2014 à compter du : 1 juillet 2014 -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).