Entreprise : INTERNATIONAL FINANCIAL COMPANY - SIREN 509 784 419
Identité
Dénomination
INTERNATIONAL FINANCIAL COMPANY
Sigle
INFICO
SIREN (siège)
509 784 419
Date d'immatriculation au RNE
12/01/2009
Début d’activité
01/01/2009
Date de fin de la personne morale
11/01/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
30/06/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Acquisition et gestion de titres de toutes sociétés, achat, vente et location de matériels
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
11 AV DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 69330 MEYZIEU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOUCAUD LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1968
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2009
Siret
50978441900038
Nom commercial
INFICO
Enseigne
INFICO
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Acquisition et gestion de titres de toutes sociétés, achat, vente et location de matériels
Autres Activités
Acquisition et gestion de titres de toutes sociétés, achat, vente et location de matériels
Adresse
11 AV DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
69330 , MEYZIEU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2009
Siret
50978441900012
Enseigne
INFICO
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
249 CRS LAFAYETTE
69006 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/03/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2009
Siret
50978441900020
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
9 AV DU CHATEAU
69003 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/073501
Date d'ajout
24/12/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 19/12/2019 désignant en qualité de Administrateur judiciaire : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Me Didier LAPIERRE et Me Ludivine SAPIN 174 Rue de Créqui 69003 LYON en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/073546
Date d'ajout
24/12/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 19/12/2019 désignant en qualité de Commissaire à l'exécution du plan : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Me Didier LAPIERRE et Me Ludivine SAPIN 174 Rue de Créqui 69003 LYON en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.
Numéro d'observation
F19/013871
Date d'ajout
06/03/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 06/03/2019 arrêtant le le plan de redressement. Commissaires à l'exécution du plan : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Mes Bruno et Ludivine SAPIN et Me Didier LAPIERRE 174 rue de Créqui 69003 Lyon
Numéro d'observation
F18/046444
Date d'ajout
13/09/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 13/09/2018 prolongeant la période d'observation jusqu'au 14/03/2019, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F18/010070
Date d'ajout
01/03/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 01/03/2018 prolongeant la période d'observation jusqu'au 14/09/2018, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F17/040813
Date d'ajout
14/09/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 14/09/2017 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire Judiciaire : la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me Patrick-Paul DUBOIS ou Me Marie DUBOIS PEROTTI 32 Rue Molière 69006 LYON, Administrateur judiciaire : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Mes Bruno et Ludivine SAPIN et Me Didier LAPIERRE 174 Rue de Créqui 69003 LYON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 01/09/2017
Numéro d'observation
F13/040784
Date d'ajout
07/11/2013
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 29/10/2013.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).