Entreprise : SOCIETE CIVILE LAITIERE LACTIS - SIREN 509 643 219
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE LAITIERE LACTIS
Sigle
SCL LACTIS
SIREN (siège)
509 643 219
Date d'immatriculation au RNE
31/12/2008
Début d’activité
10/12/2009
Dissolution
Date de fin de la personne morale
30/12/2107
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Production de lait de vaches
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
149500 EUR
Adresse du siège
5 RTE D'HENNECOURT 88270 SAINT-VALLIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DIDIER MICKAEL , MARCEL , EUGENE
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
Regney
Nom, Prénom(s)
GROSDEMANGE MAGALI , BERNADETTE , VALERIE
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Commune de résidence
Regney
Nom, Prénom(s)
PERREIN PHILIPPE , FRANCOIS , NICOLAS
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Bouxieres-aux-bois
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/12/2009
Siret
50964321900017
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Production de lait de vaches
Autres Activités
Élevage de vaches laitières
Adresse
5 RTE D'HENNECOURT
88270 , SAINT-VALLIER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2336
Date d'ajout
23/02/2021
Description
Par jugement rendu le 23/02/2021, le Tribunal Judiciaire d'Epinal constate l'état de cessation des paiements, en fixe l'origine au 23/08/2019, prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, désigne en qualité de liquidateur la SELARL VOINOT ET ASSOCIES, 146 rue Jean Mermoz, 88100 Sainte Marguerite
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1987
Date d'ajout
07/04/2011
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/03/2011 Liquidateur : DIDIER Mickaël Marcel EugèneGROSDEMANGE Magali Bernadette ValériePERREIN Philippe François Nicolas Le siège de la liquidation est fixé à 5 Route de Hennecourt 88270 SAINT VALLIER Journal d'annonces légales : LE PAYSAN VOSGIEN DU 01/04/2011
Numéro d'observation
497
Date d'ajout
12/01/2010
Description
Augmentation de capital à compter du 10/12/2009 Ancien : 1000 EUR Nouveau : 149500 EUR Mise en activité de la société à compter du 10/12/2009 Adresse de l'établissement : 5 route d'Hennecourt 88270 Saint-Vallier
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).