Entreprise : CALYSTEO - SIREN 509 621 363
Identité
Dénomination
CALYSTEO
SIREN (siège)
509 621 363
Date d'immatriculation au RNE
05/03/2013
Début d’activité
01/01/2009
Date de fin de la personne morale
04/03/2107
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Holding.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
2326037 EUR
Adresse du siège
11 T RUE MARC SANGNIER 93190 LIVRY-GARGAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAMMARCELLI JEAN-PIERRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1945
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
HOURY JEAN-MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GIUSTI GIOVANNI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SAINT GENIS HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1945
Commune de résidence
Saint-Ouen
Nom, Prénom(s)
GROSJEAN PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Paris
Dénomination
KPMG AUDIT IS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Dénomination
CONSEILS ASSOCIES SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
KPMG AUDIT ID
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2009
Siret
50962136300043
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Holding.
Autres Activités
Holding.
Adresse
11 T RUE MARC SANGNIER
93190 , LIVRY-GARGAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2009
Siret
50962136300019
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
58 AV DES TERNES
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/07/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/06/2009
Siret
50962136300027
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
4 SQ EDOUARD VII
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/02/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/07/2012
Siret
50962136300035
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
17 SQ EDOUARD VII
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
65824
Date d'ajout
31/07/2024
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny rendue le 31/07/2024 nommant SELAS M.J.S. Partners prise en la personne de Me Nicolas Soinne 2 Ter Chemin de Lorraine 93000 Bobigny liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
49589
Date d'ajout
07/11/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Domicile représentant - Ancienne adresse: 11 BIS RUE CHARLES SCHMIDT 93400 ST OUEN, Nouvelle adresse: 11 BIS RUE CHARLES SCHMIDT 93400 ST OUEN SUR SEINE.
Numéro d'observation
70687
Date d'ajout
31/08/2018
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny rendue le 31/08/2018 nommant SELAS M.J.S. Partners en la personne de Me Bertrand Jeanne 2 Ter Rue de Lorraine 93000 Bobigny liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
7474
Date d'ajout
28/05/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 28/05/2014 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2014J00329 désigne liquidateur Me Jeanne Bertrand 2 ter Rue de Lorraine 93011 Bobigny Cedex , met fin à la mission de l'administrateur Valliot Le Guerneve Abitbol en la personne de Maître Abitbol 41 Rue du Four 75006 PARIS
Numéro d'observation
96050
Date d'ajout
12/03/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny prononce en date du 12/03/2014 la résolution du plan de sauvegarde et le redressement judiciaire sous le numéro 2014J00329 , date de cessation des paiements le 07/01/2014 et a désigné Administrateur SCP Valliot Le Guerneve Abitbol en la personne de Maître Abitbol 41 Rue du Four 75006 Paris avec les pouvoirs assister le débiteur pour tous les actes de gestion ou certains d'entre eux , Mandataire judiciaire Me Jeanne Bertrand 2 ter Rue de Lorraine 93011 Bobigny Cedex . Les déclarations de créances sont à déposer auprès du mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc à l'exception des créanciers admis au plan qui en sont dispensés.
Numéro d'observation
36609
Date d'ajout
05/03/2013
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège date d'effet le 11/02/2013
Numéro d'observation
38
Date d'ajout
15/01/2013
Description
Ordonnance de délocalisation rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris le 20/12/2012 au profit du tribunal de commerce de Bobigny.
Numéro d'observation
29
Date d'ajout
25/07/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 23-07-2012 , modifiant le plan de sauvegarde maintient,Juge Commissaire, Monsieur GENTIN, Commissaire à l'exécution du plan : SCP VALLIOT-LE GUERNEVE-ABITBOL en la personne de Me ABITBOL. en date du modifiant le plan de sauvegarde , nom du Commissaire à l'exécution du plan :
Numéro d'observation
28
Date d'ajout
19/06/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 18/06/2012 , modifiant le plan de sauvegarde Monsieur GENTIN,Juge Commissaire, SCP VALLIOT-LE GUERNEVE-ABITBOL en la personne de Me ABITBOL, Commissaire à l'exécution du plan : . en date du modifiant le plan de sauvegarde , nom du Commissaire à l'exécution du plan :
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
21/12/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 19-12-2011 arrêtant le plan de sauvegarde. Désigne Monsieur Jean-Michel Houry, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 8 ans ans. Désigne SCP VALLIOT-LE GUERNEVE-ABITBOL en la personne de Me ABITBOL Commissaire à l'exécution du plan met fin à la mission de SCP VALLIOT-LE GUERNEVE-ABITBOL en la personne de Me ABITBOL, 41 rue du Four 75006 Paris, Administrateur, maintient SELAFA MJA en la personne de Me Valérie LELOUP-THOMAS, 102 rue du Faubourg Saint-Denis CS10023 75479 Paris Cedex 10, Mandataire judiciaire, maintient Monsieur GENTIN, Juge-commissaire, maintient Monsieur VALACHS, Juge-commissaire suppléant, sous le numéro P201100774. en date du arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan mois, nomme Commissaire à l'exécution du plan
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
15/11/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 14/11/2011 prolongeant la période d'observation pour une durée de 2 mois à compter du 14/11/2011, soit jusqu'au 14/01/2012 en date du
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
12/09/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 12/09/2011 prolongeant la période d'observation pour une durée de 2 mois à compter du 14/09/2011, soit jusqu'au 14/11/2011 en date du
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
15/03/2011
Description
Le tribunal de commerce de Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 14/03/2011 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numéro P201100774 et a désigné juge commissaire : Monsieur GENTIN, juge commissaire suppléant : Monsieur VALACHS, administrateur : SCP VALLIOT-LE GUERNEVE-ABITBOL en la personne de Me ABITBOL 41 rue du Four 75006 Paris, avec pour mission : de surveiller, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Valérie LELOUP-THOMAS 102 rue du Faubourg Saint-Denis CS10023 75479 Paris Cedex 10, et a ouvert une période d'observation expirant le 14/09/2011, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc du jugement d'ouverture. a prononcé en date du l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, Mandataire judiciaire . Les déclarations de créances sont à déposer au Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).