Entreprise : SCI UCOS - SIREN 509 620 779
Identité
Dénomination
SCI UCOS
SIREN (siège)
509 620 779
Date d'immatriculation au RNE
29/12/2008
Début d’activité
19/12/2008
Date de fin de la personne morale
28/12/2107
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, propriété, gestion, construction, exploitation par bail, location de tous terrains ou immeubles que la société pourra acquérir
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
375000 EUR
Adresse du siège
RUE DOCTEUR JOSEPH AUDIC 56000 VANNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE D'AFFAIRES - PARC DU TENENIO
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURGIN THIERRY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
Séné
Nom, Prénom(s)
LE REUN DOMINIQUE , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
PERSIGANT MIKE , JULES , JIM
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1988
Commune de résidence
Vannes
Dénomination
DOCTEUR THIERRY BOURGIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Vannes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/12/2008
Siret
50962077900017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, propriété, gestion, construction, exploitation par bail, location de tous terrains ou immeubles que la société pourra acquérir
Autres Activités
Acquisition, propriété, gestion, construction, exploitation par bail, location de tous terrains ou immeubles que la société pourra acquérir
Adresse
RUE DOCTEUR JOSEPH AUDIC
56000 , VANNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE D'AFFAIRES - PARC DU TENENIO
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1750
Date d'ajout
17/02/2021
Description
Modification relative aux associés à compter du 14/12/2020 : Partant : LAURENT Marc, Georges, Antoine, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : PERSIGANT Mike, Jules, Jim, Gérant, Associé indéfiniment responsable
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).