Entreprise : COMPTOIR GASCON DES VIANDES - SIREN 509 606 703
Identité
(Entreprise radiée le 27/04/2021)
Dénomination
COMPTOIR GASCON DES VIANDES
Sigle
CG VIANDES
SIREN (siège)
509 606 703
Date d'immatriculation au RNE
24/12/2008
Date de fin de la personne morale
23/12/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
75000 EUR
Adresse du siège
11 AV BLAISE PASCAL 64140 LONS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAMARQUE DANIEL , ULYSSE , VINCENT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Lons
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/12/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2014
Siret
50960670300031
Code APE
4639A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés
Adresse
ZI PIQUETTE
40700 , HAGETMAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/12/2008
Siret
50960670300015
Code APE
4632A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie
Adresse
6 AV BLAISE PASCAL
64140 , LONS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/03/2015
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/08/2011
Siret
50960670300023
Code APE
4632A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie
Adresse
11 AV BLAISE PASCAL
64140 , LONS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4993
Date d'ajout
27/04/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 29/10/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6563
Date d'ajout
10/09/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 28/08/2020 Liquidateur : LAMARQUE Daniel Ulysse Vincent Le siège de la liquidation est fixé à : 11 avenue Blaise Pascal 64140 Lons Journal d'annonces légales : Sue Ouest en date du 10/09/2020
Numéro d'observation
6224
Date d'ajout
30/10/2015
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 13/10/2015
Numéro d'observation
3007
Date d'ajout
02/06/2015
Description
Vente ou cession de fonds - L141-12 à compter du 15/03/2015 : Adresse du fonds : 11 avenue Blaise Pascal, 64140 Lons Acquéreur : VIGNASSE ET DONNEY (RCS PAU 097 180 558) Activité : Négoce de viande sous toutes ses formes, frais, congelée, désossée, etc..., négoce d'animaux vivants, activité d'élevage. De ce fait, la location-gérance consentie à la société VIGNASSE ET DONNEY (RCS PAU 097 180 558) est résiliée de plein droit. Cessation d'activité suite à la suppression de l'établissement principal d'acquisition et la gestion de titres de sociétés, titres de participation, valeurs mobilières et autres titres de placement situé 11 avenue Blaise Pascal, 64140 Lons à compter du 15/03/2015. Désormais, la société n'a plus aucune activité commerciale.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).