Entreprise : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ANTARES - SIREN 509 558 748
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ANTARES
SIREN (siège)
509 558 748
Date d'immatriculation au RNE
22/12/2008
Début d’activité
01/12/2008
Date de fin de la personne morale
21/12/2058
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Construction, propriété, gestion par bail d'un ensemble immobilier à usage principal de résidence de tourisme.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
36 RUE MAUCONSEIL 75001 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Picquette JEAN-LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Orvault
Dénomination
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHERINE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
VARSALTO
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
VALMONT
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/2008
Siret
50955874800026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Construction, propriété, gestion par bail d'un ensemble immobilier à usage principal de résidence de tourisme.
Autres Activités
Construction, propriété, gestion par bail d'un ensemble immobilier à usage principal de résidence de tourisme.
Adresse
36 RUE MAUCONSEIL
75001 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/09/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2008
Siret
50955874800018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
IMMEUBLE BETELGEUSE
05600 , RISOUL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
23/11/2015
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
18/09/2015
Description
L'augmentation du capital social de 9.900¿ pour le passer de 100¿ à 10.000¿ décidée par assemblée générale extraordinaire en date du 06/08/2013 a été annulée au terme d'un arrêté de la Cour d'appel de Grenoble du 24/11/2014
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
21/04/2015
Description
Par jugement en date du 20 mars 2015, le Tribunal de Grande Instance de GAP a désigné : Administrateurs judiciaires : SCP THEVENOT-PERDEREAU-MANIERE-LE-BAZE en la personne de Maître Aurélia Perdereau 42 rue de Lisbonne 75008 Paris. SCP BOUET-GILLIBERT, en la personne de Maître Michel Gillibert, 2 rue Mahatma Grandhi - Espace Beauvalle 13097 Aix en Provence cédex 02, avec pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion et de le représenter pour tous les actes nécessaires à la procédure collective. Mandataire judiciaire : SCP B.T.S.G. en la personne de Me Stéphane Gorrias 3 rue Troyon 75017 Paris - à fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12/02/2015
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
12/03/2015
Description
Par jugement en date du 20/02/2015 le Tribunal de Grande Instance de GAP à ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI ANTARES et à désigné : Juge-commissaire : Mr Astruc Jean-François, et avant-dire droit sur la désignation des organes de la procédure.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).