Entreprise : SCI IMMO GESTION - SIREN 509 540 951
Identité
Dénomination
SCI IMMO GESTION
SIREN (siège)
509 540 951
Date d'immatriculation au RNE
22/12/2009
Début d’activité
01/12/2009
Date de fin de la personne morale
21/12/2107
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, administration, gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
15 RUE DE MARES 32700 LECTOURE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PICARD DAVID
Qualité
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1979
Commune de résidence
Lectoure
Nom, Prénom(s)
PICARD MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1984
Commune de résidence
Lectoure
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/2009
Siret
50954095100027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration, gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Autres Activités
Acquisition, administration, gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Adresse
15 RUE DE MARES
32700 , LECTOURE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/11/2008
Siret
50954095100019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
6 PAS LAROUSSE
92240 , MALAKOFF - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1103
Date d'ajout
02/04/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2013 : Partant : SERPIERI Yann, Gérant, Associé Partant : PICARD Nadia, Gérant, Associé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).