Entreprise : SCM LAVAL OPHTA - SIREN 509 526 513
Identité
Dénomination
SCM LAVAL OPHTA
SIREN (siège)
509 526 513
Date d'immatriculation au RNE
22/12/2008
Début d’activité
01/12/2008
Date de fin de la personne morale
21/12/2107
Forme juridique
Société civile de moyens
Activité principale
Faciliter l'activité professionnelle de ses membres par la mise en commun des moyens matériels et utiles à l'exercice de leur profession, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
4 AV DES FRANCAIS LIBRES 53000 LAVAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALAMINE SAMY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1986
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
CHAPUIS THIERRY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Laval
Nom, Prénom(s)
KHARRAT OLFA
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1985
Commune de résidence
Laval
Nom, Prénom(s)
MAHIDDINE MAXIME
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
Laval
Dénomination
SELARL ALAMINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Laval
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/2008
Siret
50952651300015
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Faciliter l'activité professionnelle de ses membres par la mise en commun des moyens matériels et utiles à l'exercice de leur profession, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci
Autres Activités
Faciliter l'activité professionnelle de ses membres par la mise en commun des moyens matériels et utiles à l'exercice de leur profession, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci
Adresse
4 AV DES FRANCAIS LIBRES
53000 , LAVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
219
Date d'ajout
10/01/2019
Description
Changement de dénomination à compter du 01/12/2018 Ancienne : SCM CHAPUIS MAHIDDINE GIACOMOTTO Nouvelle : SCM CHAPUIS MAHIDDINE ALAMINE Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/12/2018 : Nouveau : ALAMINE Samy, Gérant non associé Nouveau : SELARL ALAMINE (SELARL), Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : PASQUIER Marie-Christine, Gérant, Associé indéfiniment responsable devient Gérant non associé Modifié : CHAPUIS Thierry, Gérant, Associé indéfiniment responsable Modifié : MAHIDDINE Maxime, Gérant, Associé indéfiniment responsable
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).