Entreprise : SCI KATHLEEN - SIREN 509 381 208
Identité
Dénomination
SCI KATHLEEN
SIREN (siège)
509 381 208
Date d'immatriculation au RNE
10/12/2008
Début d’activité
29/11/2008
Date de fin de la personne morale
09/12/2101
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers et de ceux pouvant en constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
25000 EUR
Adresse du siège
62 RUE DE LA MARE DES SAULES 60130 CUIGNIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BALANCHE JOHANNA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1983
Commune de résidence
Labbeville
Nom, Prénom(s)
BALANCHE NANS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1986
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LAVERNHE LUC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
Freissinières
Nom, Prénom(s)
LAVERNHE THOMAS , JEAN , LUC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1979
Nom, Prénom(s)
LAVERNHE CLAIRE , MARIE , AGNES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1977
Commune de résidence
Amiens
Nom, Prénom(s)
LAVERNHE JULIANNE , MARIE , KATHLEEN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1994
Commune de résidence
Hautmont
Nom, Prénom(s)
LAVERNHE ANNE , JULIE , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1983
Commune de résidence
Rivery
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/11/2008
Siret
50938120800024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers et de ceux pouvant en constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément.
Autres Activités
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers et de ceux pouvant en constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément.
Adresse
62 RUE DE LA MARE DES SAULES
60130 , CUIGNIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/01/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/11/2008
Siret
50938120800016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
12 RUE PAUL CEZANNE
95430 , AUVERS-SUR-OISE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
25/10/2013
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
25/10/2013
Description
Transfert du siège social et établissement principal de AUVERS SUR OISE (95430) - 12 rue Paul Cézanne [2008D00956 RCS PONTOISE], à CUIGNIERES (60130) - 62 rue de la Mare des Saules, à compter du 30/01/2013.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).