Entreprise : SERVICE PUBLIC HOSPITALIER - CONSEIL - SIREN 509 342 226
Identité
(Entreprise radiée le 19/04/2021)
Dénomination
SERVICE PUBLIC HOSPITALIER - CONSEIL
SIREN (siège)
509 342 226
Date d'immatriculation au RNE
05/12/2008
Date de fin de la personne morale
04/12/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1210000 EUR
Adresse du siège
1 B RUE CABANIS 75014 PARIS 14 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Moinard DANIEL
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Nouaillé-Maupertuis
Nom, Prénom(s)
Wasmer GUILLAUME
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1976
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Madelmont FRANCOIS
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
JOMBART ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Schapman PHILIPPE
Qualité
Vice-Président, Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1946
Commune de résidence
Saint-Étienne-du-Rouvray
Nom, Prénom(s)
Bray MARC
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Gif-sur-Yvette
Nom, Prénom(s)
Gadmer CATHERINE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Brignoles
Nom, Prénom(s)
Pautonnier JEAN-ROGER
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
Quimper
Nom, Prénom(s)
Papin GUILLAUME , JEAN-LOUIS , JOSEPH
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1978
Commune de résidence
Villejuif
Dénomination
SCP NORGUET DE CARCARADEC JOMBART (ANCIENNEMENT BARBET - MASSIN)
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/04/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/11/2008
Siret
50934222600016
Nom commercial
SPH Conseil
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Tant en France qu'à l'étranger, de réaliser des expertises, de dispenser des formations, d'organiser des animations, de fournir tout service concourrant à l'intérêt général dans le domaine sanitaire et social
Adresse
1 B RUE 1 bis rue Cabanis
75014 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2008B2502428
Date d'ajout
19/04/2021
Description
Radiation. Fusion Absorption par LA FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE le 31-03-2021
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).