Entreprise : GOODLOC 91 - SIREN 509 330 072
Identité
Dénomination
GOODLOC 91
SIREN (siège)
509 330 072
Date d'immatriculation au RNE
25/02/2009
Début d’activité
02/01/2014
Date de fin de la personne morale
24/02/2107
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Activités principales de l’objet social
Acquisition location de matériels destinés à être exploité dans le cadre de la loi programme pour l'outre Mer
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Capital social
361700 EUR
Adresse du siège
5 RUE ANDRE LARDY 97438 SAINTE-MARIE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT LA TURBINE LA MARE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BALDINI MONIQUE
Nom d'usage
CHASSELOUP
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Saint-Paul
Nom, Prénom(s)
BIELLE RICHARD , MARCEL , ELIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Louveciennes
Nom, Prénom(s)
GROFF GERARD , GEORGES , GAETAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
ISAUTIER JEAN-CLAUDE , PHILIPPE , JOSEPH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1942
Commune de résidence
Saint-Paul
Nom, Prénom(s)
JUAN JAMES , JOSEPH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Beauvais
Nom, Prénom(s)
MAZON JEAN-YVES , ALFRED
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PAGOT DENIS , HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
Coulommiers
Nom, Prénom(s)
PITARCH JOSEPH , SERAPHIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
Saint-Leu
Nom, Prénom(s)
ROY NELLY
Nom d'usage
DE SANGLIER DE LA BASTIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1927
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
SENTIS MICHEL , YVES , CLAUDE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SIBOUT MONIQUE , MARIE , ELISABETH
Nom d'usage
RIVIERE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1945
Commune de résidence
Saint-Denis
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/2014
Siret
50933007200026
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Acquisition, location de matériels destinés à être exploité dans le cadre de la loi programme pour l'outre Mer
Autres Activités
Acquisition, location de matériels destinés à être exploité dans le cadre de la loi programme pour l'outre Mer
Adresse
5 RUE ANDRE LARDY
97438 , SAINTE-MARIE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT LA TURBINE LA MARE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/01/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2008
Siret
50933007200018
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Activité principale
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Adresse
109 RUE LACAUSSADE
97440 , SAINT-ANDRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1900
Date d'ajout
28/03/2012
Description
Augmentation de capital à compter du 01/12/2010 Ancien : 20 EUR Nouveau : 361 700 EURModification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/12/2010Nouveaux : JUAN James , Associé indéfiniment responsableNouveaux : SENTIS Michel, Associé indéfiniment responsableNouveaux : SIBOUT épouse RIVIERE Monique, Associé indéfiniment responsableNouveaux : PITARCH Joseph, Associé indefiniment responsableNouveaux : CHASSELOUP Monique, Associé indéfiniment responsableNouveaux : ISAUTIER Jean-Claude, Associé indéfiniment responsableNouveaux : MAZON Jean Yves, Associé indéfiniment responsableNouveaux : BIELLE Richard, Associé indéfiniment responsableNouveaux : GROFF Gérard, Associé indéfiniment responsableNouveaux : PAGOT Denis, Associé indéfiniment responsableNouveaux : DE SANGLIER DE LA BASTIE Nelly,Associé indéfiniment responsablePartants : SARL SOGEMAS, Associé indéfiniment responsablePartants : O.I CONSULTANTS, Associé indéfiniment responsable
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).