Entreprise : CYLA CONSEILS - SIREN 509 265 013
Identité
Dénomination
CYLA CONSEILS
SIREN (siège)
509 265 013
Date d'immatriculation au RNE
04/12/2008
Début d’activité
01/11/2008
Date de fin de la personne morale
03/12/2107
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Conseil en gestion patrimoniale. Commercialisation de produits et services aux particuliers. Courtage en prêt immobilier et intermédiaire en assurances.
Code APE
6619B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Capital social
2 EUR
Adresse du siège
25 CHE DE BOISSETTES 77350 BOISSISE-LA-BERTRAND FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OUANICH CYRIL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Commune de résidence
Boissise-la-Bertrand
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/2008
Siret
50926501300011
Code APE
6619B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Conseil en gestion patrimoniale. Commercialisation de produits et services aux particuliers. Courtage en prêt immobilier et intermédiaire en assurances.
Autres Activités
Conseil en gestion patrimoniale. Commercialisation de produits et services aux particuliers. Courtage en prêt immobilier et intermédiaire en assurances.
Adresse
25 CHE DE BOISSETTES
77350 , BOISSISE-LA-BERTRAND - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1130
Date d'ajout
15/01/2024
Description
Le tribunal de commerce de Melun a prononcé en date du 15/01/2024, l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2024J00027 date de cessation des paiements le 16/07/2023 et a désigné liquidateur SCP Angel-Hazane-Duval représentée par Me Duval 8 Bis Rue Thiers 77000 Melun . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21444
Date d'ajout
28/09/2021
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 15/06/2021
Numéro d'observation
24983
Date d'ajout
20/02/2014
Description
En cours d'immatriculation au registre des intermédiaires en assurance,banque et finances.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).