Entreprise : AKROBATI - SIREN 509 230 371
Identité
Dénomination
AKROBATI
SIREN (siège)
509 230 371
Date d'immatriculation au RNE
16/12/2008
Date de fin de la personne morale
15/12/2107
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
55000 EUR
Adresse du siège
69 N 3 PARIS A METZ 77410 CLAYE-SOUILLY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE DE BUREAU BOIS FLEURI
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AKROUM HASSAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/11/2016
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/2014
Siret
50923037100023
Code APE
4120B - Construction d'autres bâtiments
Code APRM
4339ZZ - Autres travaux de finition
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Rénovation, isolation, décoration
Code APRM
4339ZZ - Autres travaux de finition
Code APRM
4339ZZ - Autres travaux de finition
Adresse
69 69 RN3 Bois Fleuri
77410 , Claye-Souilly - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE DE BUREAU BOIS FLEURI
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2008
Siret
50923037100015
Code APE
4120B - Construction d'autres bâtiments
Code APRM
4339ZZ - Autres travaux de finition
Activité principale
Construction d'autres bâtiments
Code APRM
4339ZZ - Autres travaux de finition
Code APRM
4339ZZ - Autres travaux de finition
Adresse
5 RUE DE LA CROIX MOREAU
75018 , PARIS 18 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
06/03/2018
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 05/03/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
23/05/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé, en date du 22/05/2017, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2017J267, date de cessation des paiements le 11/03/2016, et a désigné Monsieur Hervé Marie LE DIBERDER : Juge Commissaire, liquidateur SCP Philippe Angel-Denis Hazane mission conduite par Maître Angel 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
23/11/2016
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
09/08/2016
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
27/11/2014
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).