Entreprise : CRAPONNE SAINT-CLAUDE - SIREN 509 154 696
Identité
Dénomination
CRAPONNE SAINT-CLAUDE
SIREN (siège)
509 154 696
Date d'immatriculation au RNE
26/11/2008
Début d’activité
01/12/2008
Date de fin de la personne morale
25/11/2107
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Oléiculture
Code APE
0126Z - Culture de fruits oléagineux
Qualité
Actif agricole
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
VERGIERES 13310 SAINT MARTIN DE CRAU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAS DE CRAPONNE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ORANGE ANDREE , MARIE-THERESE
Nom d'usage
REY
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1926
Commune de résidence
Saint-Martin-de-Crau
Nom, Prénom(s)
REY BERNARD , JEAN , PIERRE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Marseille 7e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
SOULIÉ BEATRICE , VERONIQUE , ANDREE
Nom d'usage
REY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Marseille 7e Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/2008
Siret
50915469600017
Code APE
0126Z - Culture de fruits oléagineux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Oléiculture
Autres Activités
Culture de fruits oléagineux
Adresse
VERGIERES
13310 , SAINT MARTIN DE CRAU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAS DE CRAPONNE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1411
Date d'ajout
20/03/2012
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 14/10/2011
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2072
Date d'ajout
21/04/2010
Description
Modification relative aux associés à compter du 22/02/2010 : Partant : REY Alain Georges Louis, Associé non exploitant
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).