Entreprise : JEANNE D'ASC - SIREN 509 126 165
Identité
(Entreprise radiée le 03/01/2022)
Dénomination
JEANNE D'ASC
SIREN (siège)
509 126 165
Date d'immatriculation au RNE
21/11/2008
Fermeture de l'établissement - 50912616500026
- Date d'effet de la fermeture : 31/10/2021
Fermeture de l'établissement - 50912616500018
- Date d'effet de la fermeture : 26/06/2009
Date de fin de la personne morale
20/11/2107
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Adresse du siège
171 T RUE WINOC CHOCQUEEL 59200 TOURCOING FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PICKE KARINE
Nom d'usage
DELPORTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1981
Commune de résidence
Sailly-lez-Lannoy
Nom, Prénom(s)
RENARD ALINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1979
Commune de résidence
Roubaix
Nom, Prénom(s)
GORGE THIBAULT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1979
Commune de résidence
Tourcoing
Nom, Prénom(s)
TARGUISTI DJAMEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1984
Commune de résidence
Roubaix
Nom, Prénom(s)
SAUVAGE LARRY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
VERQUIN JEAN-BAPTISTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1977
Commune de résidence
Tourcoing
Nom, Prénom(s)
DELCOUR JEAN-MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
Hem
Nom, Prénom(s)
DELVOYE GREGORY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
Linselles
Nom, Prénom(s)
PAUWELS REMI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1984
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
DARQUES CHRISTIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1981
Commune de résidence
Wasquehal
Nom, Prénom(s)
AVCI YAVUZ
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1980
Commune de résidence
Roncq
Dénomination
ANTENNES SECURITE COMMUNICATIONS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Tourcoing
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/06/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/11/2008
Siret
50912616500018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
79 RUE MAGENTA
59200 , TOURCOING - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/11/2008
Siret
50912616500026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition et location d'immeubles
Adresse
171 T RUE 171 ter rue Winoc Chocqueel
59200 , Tourcoing - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
03/01/2022
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-10-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
15/10/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 14-06-2021, JOURNAL PUBLICATEUR : La Gazette DU : 08-10-2021, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
21/11/2008
Description
Historique : Publication Légale : la voix du nord du 8/11/2008. Capital variable, montant minimum : 20.600 euros
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).