Entreprise : MATARANKA ENERGY SYSTEM - SIREN 509 077 582
Identité
Dénomination
MATARANKA ENERGY SYSTEM
SIREN (siège)
509 077 582
Date d'immatriculation au RNE
21/11/2008
Date de fin de la personne morale
20/11/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
70000 EUR
Adresse du siège
26 RUE DE LA BARRE 69400 LIMAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLIN DE VERDIERE LAURENT , GUY , MARIE , XAVIER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Gleizé
Nom, Prénom(s)
RENARD BERNADETTE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
ORIAL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/07/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/11/2008
Siret
50907758200013
Code APE
4674A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Industrie et le commerce de matériel pour énergie renouvelable, et plus spécialement, les pompes à chaleur et panneaux photovoltaïques, propriété et diffusion des marques Mataranka et marques associées
Adresse
26 RUE 26 Rue de la Barre
69400 , Limas - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F16/001914
Date d'ajout
01/04/2016
Description
Ordonnance du Président en date du 30/03/2016 désignant en qualité de liquidateur judiciaire : SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître PEY-HARVEY 1750 Route de Riottier 69400 LIMAS en remplacement de celui précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/000153
Date d'ajout
01/01/2016
Description
Ordonnance du Président en date du 29/12/2015 désignant en qualité de liquidateur judiciaire : SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître NOIRAIX-PEY 1750 Route de Riottier 69400 LIMAS en remplacement de celui précédemment désigné à compter du 01/01/2016.
Numéro d'observation
F11/003626
Date d'ajout
14/10/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare en date du 13/10/2011 prononçant la conversion de la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire normale , Liquidateur-judiciaire : Maître NOIRAIX-PEY Martine 1750 ROUTE DE RIOTTIER 69400 LIMAS, Société dissoute de plein droit par application de l'article 1844-7-7° du code civil.
Numéro d'observation
F10/002446
Date d'ajout
23/07/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare en date du 22/07/2010 prononçant l' ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée. Organes de la procédure: Juge commissaire : monsieur DUGELAY Christian Juge commissaire suppléant : monsieur CHAMBOST René, Liquidateur-judiciaire : maître NOIRAIX-PEY Martine 1750 ROUTE DE RIOTTIER 69400 LIMAS . Date de cessation des paiements : 30/04/2010 la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans un délai d'un an du jugement d'ouverure
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).