Entreprise : SAS AGELEC 5 - SIREN 509 063 582
Identité
(Entreprise radiée le 30/06/2021)
Dénomination
SAS AGELEC 5
SIREN (siège)
509 063 582
Date d'immatriculation au RNE
19/11/2008
Date de fin de la personne morale
18/11/2107
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
6 RUE PAUL CEZANNE 10120 SAINT-GERMAIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLAGE D'ENTREPRISES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORNETTE DAVID , ROGER , LUCIEN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
La Rivière-de-Corps
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/04/2008
Siret
50906358200019
Nom commercial
AGELEC 5
Enseigne
AGELEC 5
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
PRESTATIONS TRAVAUX D'ELECTRICITE GENERALE, BOBINAGE MOTEUR, REPARATION DE MATERIELS ELECTRIQUES, ACTIVITE DE DIAGNOSTIC
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Adresse
CHE DE MARAYE
10440 , LA RIVIERE-DE-CORPS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/04/2008
Siret
50906358200027
Nom commercial
AGELEC 5
Enseigne
AGELEC 5
Code APE
2711ZA
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Réparation et entretien de moteurs électriques, pompes, prestations de bobinage moteur, dépannage d'armoires électriques industrielles.
Code APRM
2711ZA - Fabrication de moteurs électriques
Adresse
6 RUE PAUL CEZANNE
10120 , SAINT-GERMAIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLAGE D'ENTREPRISES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7932
Date d'ajout
30/12/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/12/2020
Description
Dissolution à compter du 30/09/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/09/2020, liquidateur : CORNETTE David, Roger, Lucien, siège de la liquidation : 2 Impasse Camille Claudel 10440 La Rivière-de-Corps, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches Matot Braine en date du 02/11/2020
Numéro d'observation
2168
Date d'ajout
04/05/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/03/2020 sans disparition de la personne morale Vente du fonds à la société POULAIN BOBI//NAGE - RCS REIMS 494 590 540
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
001 2020-09-30 Dissolution sans poursuite d'activite 2021-06-04
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).