Entreprise : CLOTILUCHA - SOCIETE EN LIQUIDATION - SIREN 509 017 281
Identité
Dénomination
CLOTILUCHA - SOCIETE EN LIQUIDATION
SIREN (siège)
509 017 281
Date d'immatriculation au RNE
19/11/2008
Dissolution
Date de fin de la personne morale
18/11/2107
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
11 AV DES LILAS 64360 MONEIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PEREZ CHRISTOPHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Ascain
Nom, Prénom(s)
PEREZ NATHALIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1978
Commune de résidence
Monein
Nom, Prénom(s)
CROUSEILLES ALEXANDRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1977
Commune de résidence
Lons
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/10/2008
Siret
50901728100015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport la propriété la mise en valeur la transformation la construction l'aménagement l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers.
Adresse
11 AV 11 avenue des Lilas
64360 , Monein - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14051
Date d'ajout
13/12/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/08/2022 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/12/2022
Description
Dissolution à compter du 01/08/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/08/2022, siège de la liquidation : 13 Rue du Feuillage 64140 Lons
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Oloron-Sainte-Marie ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Pau. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Pau décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).