Entreprise : J P IMMO - SIREN 508 943 446
Identité
(Entreprise radiée le 31/08/2021)
Dénomination
J P IMMO
SIREN (siège)
508 943 446
Date d'immatriculation au RNE
01/12/2008
Fermeture de l'établissement - 50894344600015
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/2021
Date de fin de la personne morale
30/11/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
10 RUE ALFRED KASTLER 17000 LA ROCHELLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TETARD JEAN-PIERRE , HERVE , ARTHUR
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Angoulins
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/10/2008
Siret
50894344600015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition de terrains la construction d'immeuble l'acquisition d'immeuble et la location d'immeuble à usage d'habitation ou de bureau
Adresse
10 RUE 10 rue Alfred Kastler
17000 , La Rochelle - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
31/08/2021
Description
Dissolution à compter du 30/07/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/07/2021, liquidateur : TETARD Jean-Pierre Hervé Arthur, siège de la liquidation : 10 Rue Alfred Kastler 17000 La Rochelle, parution de la publicité légale : L'Hebdo de la Charente Maritime paru le 02/09/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12696
Date d'ajout
31/08/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/07/2021
Numéro d'observation
6195
Date d'ajout
17/09/2013
Description
Transformation de la société à compter du 31/05/2013 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/05/2013 : Changement de qualité : TETARD Jean-Pierre Hervé Arthur, Gérant devient Président
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).