Entreprise : S PACE VOYAGES - SIREN 508 866 274
Identité
(Entreprise radiée le 02/11/2021)
Dénomination
S PACE VOYAGES
Sigle
S.P.V.
SIREN (siège)
508 866 274
Date d'immatriculation au RNE
06/11/2008
Fermeture de l'établissement - 50886627400014
- Date d'effet de la fermeture : 29/10/2021
Date de fin de la personne morale
05/11/2107
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
49 AV DE LA REPUBLIQUE 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BASSO PASCAL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Avignon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/10/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2009
Siret
50886627400014
Enseigne
S Pace voyages
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Agence de voyage
Adresse
49 AV 49 rue de la République
13310 , Saint-Martin-de-Crau - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9555
Date d'ajout
02/11/2021
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs En date du 29/10/2021, jugement clôturant les opérations de la liquidation judiciaire par suite de l’insuffisance de l’actif.Date d'effet : 29/10/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9570
Date d'ajout
02/11/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
1673
Date d'ajout
12/03/2018
Description
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée Suivant jugement en date du 09/03/2018 le Tribunal de Commerce de Tarascon a ouvert la liquidation judiciaire simplifiée (sans poursuite d'activité) a nommé Christian TALON juge commissaire titulaire Daniel PERRIER juge commissaire suppléant, et Selarl Etude BALINCOURT MAITRE Guillaume LARCENA 9 Rue Gérard Gadiot 13200 ARLES comme mandataire liquidateur et a fixé au 02/03/2018 la date de cessation des paiements Date d'effet : 09/03/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).