Entreprise : THUNNUS OVERSEAS GROUP - SIREN 508 805 058
Identité
Dénomination
THUNNUS OVERSEAS GROUP
SIREN (siège)
508 805 058
Date d'immatriculation au RNE
26/03/2009
Début d’activité
28/10/2008
Date de fin de la personne morale
25/03/2107
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Holding
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
57741932 EUR
Adresse du siège
20 T RUE DE BEZONS 92400 COURBEVOIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEPOUTOT PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Ozoir-la-Ferrière
Nom, Prénom(s)
KHACHAB MOHAMAD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
ABIDJAN
Nom, Prénom(s)
KHACHAB MOHAMAD , ALI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
ABIDJAN
Nom, Prénom(s)
EL CHAB ROLAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1976
Commune de résidence
Suresnes
Nom, Prénom(s)
PARLEVLIET DIRK-JAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1977
Commune de résidence
2231 JZ RIJNSBURG
Nom, Prénom(s)
VAN DER PLAS DIRK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1978
Commune de résidence
2341 NH OEGSTGEEST
Nom, Prénom(s)
PARLEVLIET DIEDERIK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
2202 AC NOORDWIJK
Nom, Prénom(s)
KAYROUZ FARID
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
Antsiranana
Dénomination
CABINET FOUCAULT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SALUSTRO REYDEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Dénomination
KPMG S.A
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/10/2008
Siret
50880505800049
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Holding
Adresse
20 T RUE DE BEZONS
92400 , COURBEVOIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/02/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/10/2008
Siret
50880505800015
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
121 AV DES CHAMPS ELYSEES
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/02/2009
Siret
50880505800023
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
31 RUE ADAM LEDOUX
92400 , COURBEVOIE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
31 A 41
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/04/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/06/2010
Siret
50880505800031
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
37 RUE ADAM LEDOUX
92400 , COURBEVOIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9902
Date d'ajout
26/03/2009
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).