Entreprise : BLIN DOGAS - SIREN 508 782 935
Identité
Dénomination
BLIN DOGAS
SIREN (siège)
508 782 935
Date d'immatriculation au RNE
23/09/2011
Début d’activité
15/09/2011
Date de fin de la personne morale
22/09/2107
Date de clôture
31/01
Date de la première clôture
31/01/2024
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Vente de vêtements, prêt à porter et accessoires, vente de produits divers.
Code APE
4771Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Capital social
16000 EUR
Adresse du siège
LERY 83500 LA SEYNE SUR MER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE COMMERCIAL LECLERC LOT N 6
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLIN EMMANUEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Bagnols-sur-Cèze
Nom, Prénom(s)
DOGAS IVANA
Nom d'usage
BLIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1976
Commune de résidence
Bagnols-sur-Cèze
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/09/2011
Siret
50878293500029
Code APE
4771Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
exploitation de boutiques de vente d'articles griffés "JENNYFER" et des articles non griffés "JENNYFER" mais agrées par le réseau JENNYFER en tant que commissionnaire, exploitation de boutiques de vente de vêtements, prêts à porter et accessoires, exploitation de boutiques de vente de produits divers
Adresse
LERY
83500 , LA SEYNE SUR MER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE COMMERCIAL LECLERC LOT N 6
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/01/2024
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/12/2008
Siret
50878293500011
Code APE
4719B - Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
Adresse
5 AV PAUL LANGEVIN
30200 , BAGNOLS-SUR-CEZE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F24/022940
Date d'ajout
26/08/2024
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 21/08/2024 désignant en qualité de Liquidateur judiciaire : SELARL BLEU SUD représentée par Maître JULIA Anita 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F24/026012
Date d'ajout
22/08/2024
Description
Par ordonnance en date du 21/08/2024, le Président du tribunal de commerce de Tribunal de Commerce de Nîmes a désigné Liquidateur judiciaire : SELARL BLEU SUD représentée par Maître JULIA Anita 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F24/014522
Date d'ajout
23/05/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 22/05/2024 prononçant la liquidation judiciaire immédiate. Liquidateur judiciaire : SELARL BRMJ en la personne de Me ROUSSEL Bernard km delta 850 rue Etienne Lenoir 30000 Nîmes. Date de cessation des paiements : 01/01/2023
Numéro d'observation
F24/014618
Date d'ajout
22/05/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 22/05/2024 prononçant la liquidation judiciaire immédiate. Liquidateur judiciaire : SELARL BRMJ en la personne de Me ROUSSEL Bernard 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes. Date de cessation des paiements : 01/01/2023
Numéro d'observation
F19/007869
Date d'ajout
18/04/2019
Description
Modification relative aux dirigeants BLIN Emmanuel Christophe Patrick nom d'usage : BLIN Emmanuel n'est plus président BLIN Emmanuel Christophe Patrick nom d'usage : BLIN Emmanuel devient gérant DOGAS Ivana nom d'usage : BLIN Ivana n'est plus directeur général DOGAS Ivana nom d'usage : BLIN Ivana devient gérant à compter du 31/12/2018
Numéro d'observation
F19/007869
Date d'ajout
18/04/2019
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société par actions simplifiée Nouvelle forme juridique : Société à responsabilité limitée à compter du 31/12/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).