Entreprise : LES TROIS FUMOIRS - SIREN 508 496 510
Identité
Dénomination
LES TROIS FUMOIRS
SIREN (siège)
508 496 510
Date d'immatriculation au RNE
13/10/2008
Date de fin de la personne morale
12/10/2107
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
98500 EUR
Adresse du siège
LA TELLERIE 61100 ATHIS-VAL DE ROUVRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ATHIS DE L'ORNE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRISON DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Athis-Val-de-Rouvre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/11/2008
Siret
50849651000019
Enseigne
SARL LES TROIS FUMOIRS
Code APE
1020Z - Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
PREMIERE ET DEUXIEME TRANSFORMATION DE PRODUITS MARINS (EAU DOUCE ET SALEE) QU IL S AGISSE DE POISSONS FRUITS DE MER
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Adresse
LA TELLERIE
61100 , ATHIS-VAL DE ROUVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ATHIS DE L'ORNE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
787
Date d'ajout
06/02/2020
Description
Radiation du RCS le 06/02/2020 avec effet au 06/02/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4815
Date d'ajout
02/10/2019
Description
Mention d'office cessation complète d'activité - Art. R123-125 à compter du 02/10/2019 (retour DNI).
Numéro d'observation
1886
Date d'ajout
29/04/2016
Description
Suppression de l'établissement principal situé lieudit La Tellerie 61430 Athis-de-l'Orne à compter du 09/04/2009. Mise en sommeil de la société à compter du 09/04/2009.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé sur Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Alençon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Alençon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).