Entreprise : O T INDUSTRIES - SIREN 508 493 269
Identité
Dénomination
O T INDUSTRIES
SIREN (siège)
508 493 269
Date d'immatriculation au RNE
10/10/2008
Date de fin de la personne morale
09/10/2107
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
RUE DE L'ONDAINE 42490 FRAISSES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CURNIS THIERRY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
BOVIS MAINTENANCE TRANSFERTS INDUSTRIELS - B.M.T.I
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Fleury-Mérogis
Dénomination
FIREMO AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Versailles
Dénomination
CONSEIL GESTION EXPERTISE COMPTABLE CGEC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SODEREC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Bourg-la-Reine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/06/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/2008
Siret
50849326900015
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
transfert industriel de toute sorte, clefs en main implantation et démantèlement de sites industriels démontage, remontage, maintenance de toute machine industrielle, les achats, ventes de matériels industriels
Adresse
RUE DE L'ONDAINE
42490 , FRAISSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/011196
Date d'ajout
29/06/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne en date du 28/06/2023 prononçant la réouverture des opérations de liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me Caroline LEPRETRE 9 boulevard Mendès-France 42000 Saint-Étienne
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/014357
Date d'ajout
08/11/2018
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne en date du 07/11/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
80160
Date d'ajout
24/08/2017
Description
Jugement Par arrêt en date du 4/8/2017, la Cour d¿appel de Lyon a constaté que Maître Jean BLANCHARD exerce désormais ses fonctions, avec effet au 1er juillet 2017, au sein de la SELARL MJ ALPES, 14, rue Edouard Herriot 38300 BOURGOIN JALLIEU, immatriculée au RCS de VIENNE. Ce même arrêt dit que pour l¿ensemble des mandats visés sur la liste annexée à sa requête du 29 juin 2017, Maître Jean BLANCHARD les accomplira dans le cadre de la SELARL MJ ALPES et non plus dans le cadre de l¿activité exercée à titre individuel, ce à compter du 1er juillet 2017 et dit que le Greffier du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE devra procéder à la mention du présent arrêt au RCS pour les procédures en cours à cette date.
Numéro d'observation
68996
Date d'ajout
22/09/2016
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Saint Etienne rendue le 22/09/2016 nommant Me Blanchard Jean 9 Boulevard Mendès France 42000 Saint-Étienne liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
16865
Date d'ajout
28/06/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne prononce en date du 27 juin 2012 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2012J00339 , date de cessation des paiements le 21/06/2012 , désigne liquidateur SELASU Mj-Lex Pris en la personne de Me André Charles Roche 9 Boulevard Mendès France 42021 Saint-Étienne , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc L'activité est maintenue jusqu'au 29 juin 2012 .
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).