Entreprise : BIO SUPERETTE - SIREN 508 468 378
Identité
Dénomination
BIO SUPERETTE
SIREN (siège)
508 468 378
Date d'immatriculation au RNE
13/10/2008
Début d’activité
01/07/2008
Date de fin de la personne morale
12/10/2058
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Achat, vente au détail de produits naturels, diététiques, biologiques ainsi que tous produits se rapportant à l'écologie et au bien être.
Code APE
4711C - Supérettes
Capital social
60100 EUR
Adresse du siège
17 RTE DE BORDEAUX 33340 LESPARRE-MEDOC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROMAN DE MATTEÏ CLEMENTINE , ERMINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Jau-Dignac-et-Loirac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2008
Siret
50846837800015
Code APE
4711C - Supérettes
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat, vente au détail de produits naturels, diététiques, biologiques ainsi que tous produits se rapportant à l'écologie et au bien être.
Adresse
17 RTE DE BORDEAUX
33340 , LESPARRE-MEDOC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6265
Date d'ajout
08/02/2023
Description
Le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé en date du 08/02/2023, l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2023J00152 date de cessation des paiements le 13/01/2023 et a désigné liquidateur SELARL Firma 54 Cours Georges Clémenceau 33000 Bordeaux . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12089
Date d'ajout
30/01/2019
Description
Conjoint collaborant - Décret n° 2006-966 du 1er août 2006 : A compter du 31-12-2018 M. LEROUX Michel, né le 09-08-1954 à Bois Colombe, nationalité : Française
Numéro d'observation
4936
Date d'ajout
12/12/2018
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 30/11/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).