Entreprise : GROUPE CLAF - SIREN 508 416 922
Identité
Dénomination
GROUPE CLAF
SIREN (siège)
508 416 922
Date d'immatriculation au RNE
06/10/2008
Date de fin de la personne morale
05/10/2058
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
4420321 EUR
Adresse du siège
5 BD DE LA MEDITERRANEE 31400 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARRIEU PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Ramonville-Saint-Agne
Nom, Prénom(s)
BERTRAND THIERRY
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
DERS JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
FORTE SERGE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Alès
Nom, Prénom(s)
BERTRAND ARNAUD
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
CARRIEU AUDIT ET CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Ramonville-Saint-Agne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/2008
Siret
50841692200013
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion des titres des sociétés SARL CLAF - SCI CLAJ - SCI 3BDS - SARL CLAF ACCOMPAGNEMENT - gestion des titres ou participations pouvant se rattacher directement ou non à son activité -
Adresse
5 BD 5 Boulevard de la Méditerranée
31400 , Toulouse - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F15/009450
Date d'ajout
01/04/2015
Description
Par ordonnance en date du 1er avril 2015, le Président du tribunal de commerce de Toulouse a remplacé Me Olivier BENOIT dans ses fonctions de liquidateur par la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me Olivier BENOIT, 17 rue de Metz 31000 Toulouse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F12/019536
Date d'ajout
01/08/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 31/07/2012 arrêtant un plan de cession au profit de la société C3CONSULTANTS pour le compte d'une société à constituer "GROUPE C3" et avec factulté de substitution, dont le siège est situé l'Odysseum 3 impasse Charles TRENET 44800 SAINT HERBLAIN
Numéro d'observation
F12/019537
Date d'ajout
01/08/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 31/07/2012 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur-judiciaire : Maître BENOIT 17 RUE DE METZ BP 7132 31071 TOULOUSE CEDEX 7
Numéro d'observation
F12/009498
Date d'ajout
05/04/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 05/04/2012 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur PÉRINOTTI Frédéric, Mandataire judiciaire : Maître BENOIT 17 RUE DE METZ BP 7132 31071 TOULOUSE CEDEX 7, Administrateur judiciaire : SCP CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE prise en la personne de Me CAVIGLIOLI 10 RUE D'ALSACE-LORRAINE 31000 TOULOUSE mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 28/03/2012
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).