Entreprise : FONCIERE DES SOURCES - SIREN 508 405 156
Identité
Dénomination
FONCIERE DES SOURCES
SIREN (siège)
508 405 156
Date d'immatriculation au RNE
13/10/2008
Début d’activité
01/10/2008
Date de fin de la personne morale
12/10/2107
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Acquisition, exploitation, cession de biens et droits immobiliers, édification, réfection, aménagement de construction.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
30 RUE DE LUBECK 75016 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ABITEBOUL MATTHIEU , JACQUES , CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1978
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2008
Siret
50840515600029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, exploitation, cession de biens et droits immobiliers, édification, réfection, aménagement de construction.
Autres Activités
Acquisition, exploitation, cession de biens et droits immobiliers, édification, réfection, aménagement de construction.
Adresse
30 RUE DE LUBECK
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/03/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2008
Siret
50840515600011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
QUA DES FONTAINES
64680 , OGEU-LES-BAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3717
Date d'ajout
29/03/2021
Description
None
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2021B098211
Date d'ajout
26/03/2021
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Oloron-Sainte-Marie ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Pau. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Pau décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).