Entreprise : A C M CONSEILS - SIREN 508 293 891
Identité
Dénomination
A C M CONSEILS
SIREN (siège)
508 293 891
Date d'immatriculation au RNE
30/09/2008
Date de fin de la personne morale
29/09/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
52 AV ROGER SALENGRO 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEYER VIRGINIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1977
Commune de résidence
Krautergersheim
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/10/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/2008
Siret
50829389100018
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Entremise et négociation en matière d'achat, ventes, locations ou sous locations, nues ou en meublées, d'immeubles bâtis ou non bâtis, d'achat, vente ou location gérance de fond de commerce, agences immobilières, administration de biens et syndic de copropriétés. Gestion locative.
Adresse
52 AV 52 Avenue Roger Salengro
94500 , Champigny-sur-Marne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
33035
Date d'ajout
24/10/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 23/10/2019, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Jsa
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
33035
Date d'ajout
24/10/2019
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
20123
Date d'ajout
25/07/2016
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 25/07/2016 nommant M. Arabyan Philippe juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
5760
Date d'ajout
01/03/2016
Description
Pli Non Distribuable Destinataire inconnu à l'adresse
Numéro d'observation
64986
Date d'ajout
23/10/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 22/10/2014 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
60614
Date d'ajout
04/09/2014
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 04/09/2014 nommant M. Mathevon Michel juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
12293
Date d'ajout
10/01/2013
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 10/01/2013 nommant M. Neraud Claude juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
90245
Date d'ajout
29/03/2012
Description
Par ordonnance en date du 29/03/2012 le président du tribunal de commerce de Creteil décide de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
85185
Date d'ajout
01/02/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil prononce en date du 01/02/2012 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2012J00089 , date de cessation des paiements le 31/12/2011 , désigne juge commissaire M. Segal Serge , juge commissaire suppléant M. Sereno Claude , liquidateur Selarl Gauthier-Sohm 42 ter Rue Rabelais 94100 Saint-Maur-des-Fossés , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).