Entreprise : LOTRASER TRANSPORTS - SIREN 508 266 434
Identité
Dénomination
LOTRASER TRANSPORTS
SIREN (siège)
508 266 434
Date d'immatriculation au RNE
30/09/2008
Date de fin de la personne morale
29/09/2107
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
26 ALL CLOS DES CHARMES 77090 COLLEGIEN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC ACTIVITES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KAMISSOKO YAMADOU
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Commune de résidence
Les Pavillons Sous Bois
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/04/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/10/2008
Siret
50826643400028
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transports publics routiers de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs.
Adresse
26 ALL parc d'activités les Portes de la Forêt 26 Allée du Clos des Charmes
77090 , Collégien - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC ACTIVITES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/10/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/10/2008
Siret
50826643400010
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Activité principale
Transports routiers de fret de proximité
Adresse
5 RUE CHARLOT
93320 , LES PAVILLONS-SOUS-BOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
15/04/2019
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 15/04/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
29/09/2014
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé, en date du 29/09/2014, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2014J429, date de cessation des paiements le 15/01/2014, et a désigné Monsieur Patrick Jean Simon LENORMANT : Juge Commissaire, Juge Commissaire suppléant Monsieur LE DIBERDER, liquidateur SCP Philippe ANGEL & Denis HAZANE mission conduite par Maître HAZANE 49-51 Avenue du Président Salvador Allende 77100 Meaux. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
31/10/2013
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).